Catherine Donin de Rosière
domicilié à Verbier, de Genève Mandats actifs: Cathyor Engineering SA, Fondation de la Société genevoise pour la protection des animaux Connecté à: Laurent Donin de Roisière, Caroline Rossi-Donin de Rosière, Yves Donin de Rosière et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Catherine Donin de Rosière" à jour.Vous suivez maintenant "Catherine Donin de Rosière".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Catherine Donin de Rosière" à jour.Vous suivez maintenant "Catherine Donin de Rosière".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Catherine Donin de Rosière
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Catherine Donin de Rosière
Leasing d’immobilisations corporelles
Associations religieuses, politiques ou laïques
Leasing d’immobilisations corporelles
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Catherine Donin de Rosière
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Catherine Donin de Rosière
Numéro de publication: HR02-1005275967, Registre du commerce Valais, (621)
Cathyor Engineering SA, à Val de Bagnes, CHE-102.555.373, société anonyme (No. FOSC 4 du 07.01.2021, Publ. 1005066508). Selon déclaration du 21.07.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
GAS Global Audit Services SA (CHE-100.365.732), à Genève, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Donin de Rosière, Yves, de Genève, à Val de Bagnes, vice-président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Bagnes, administrateur, avec signature individuelle];
Donin de Rosière, Catherine, de Genève, à Val de Bagnes, administratrice, avec signature individuelle [précédemment: à Bagnes, administratrice, vice-présidente, avec signature individuelle].
Numéro de publication: 2536829, Registre du commerce Valais, (621)
Cathyor Engineering SA, précédemment à Genève, CHE-102.555.373, société anonyme (No. FOSC 112 du 13.06.2013, Publ. 915879).
Statuts originaires:
12.02.1976.
Modification des statuts:
16.11.2015.
Nouveau siège:
Bagnes.
Nouvelle adresse:
Rue de Patier 7, Chalet la Taupinière, 1936 Verbier.
Nouvelles actions:
4'500 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts. [précédemment: 4'500 actions nominatives à CHF 100.00 liées selon statuts].
Nouvelles communications aux actionnaires:
par lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. [biffé: Administration: 1 ou plusieurs membres].
Inscription ou modification de personne(s):
Donin de Rosière, Yves, de Genève, à Verbier (Bagnes), administrateur et président et administrateur-délégué, avec signature individuelle [précédemment: à Genève];
Donin de Rosière, Catherine, de Genève, à Verbier (Bagnes), administratrice et vice-présidente, avec signature individuelle [précédemment: à Genève].
Numéro de publication: 6283652, Registre du commerce Valais, (621)
Cathyor Engineering SA, succursale de Verbier, à Bagnes, CH-621.9.006.834-0, succursale (No. FOSC 243 du 14.12.2007, p. 21, Publ. 4247928), avec siège principal à Genève.
Numéro d'identification du siège principal:
CH-660.0.047.976-1.
Date des statuts du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC].
Inscription au RC du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC] [précédemment: Inscription au registre du commerce du siège principal: 17.02.1976].
But du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC].
Publications du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC].
Nouvelles dispositions pour la succursale:
Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise, ainsi que celles portant sur des faits qui ne sont plus soumis à inscription conformément à l'art. 110 ORC, sont radiées d'office.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Donin de Rosière, Yves, de Genève, à Genève, gérant de la succursale, avec signature individuelle;
Donin de Rosière, Catherine, de Genève, à Genève, gérante de la succursale, avec signature individuelle.