Caroline Dolenc
domicilié à Kilchberg, de Winterthur Mandats actifs: Change in Architecture GmbH Connecté à: Michael C. Gerber Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Caroline Dolenc" à jour.Vous suivez maintenant "Caroline Dolenc".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Caroline Dolenc" à jour.Vous suivez maintenant "Caroline Dolenc".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Caroline Dolenc
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Caroline Dolenc
Design d'intérieur et décoration
Design d'intérieur et décoration
Personnes privées avec le nom Caroline Dolenc
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Caroline Dolenc
Numéro de publication: 4387493, Registre du commerce Zurich, (20)
Dolenc Scheiwiller Parli Architekten AG, in Thalwil, CHE-105.535.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947187).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dolenc, Caroline, von Winterthur, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2846621, Registre du commerce Zurich, (20)
Change in Architecture GmbH, in Kilchberg ZH, CHE-367.444.751, Wydlerstrasse 17, 8802 Kilchberg ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.05.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen und Beratungen in den Bereichen Architektur und Bauausführung. Die Gesellschaft kann Bauvorhaben und/oder Sanierungen auch auf eigene Rechnung und Gefahr planen und realisieren. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder Unternehmen erwerben, sowie die Verwaltung und Leitung von solchen und anderen Unternehmen übernehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immobilien erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Vinkulierung:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich. Gemäss Erklärung vom 18.05.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dolenc, Caroline, von Winterthur, in Kilchberg ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gerber, Michael, von Langnau im Emmental, in Kilchberg ZH, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1812565, Registre du commerce Zurich, (20)
Dolenc Scheiwiller Parli Architekten AG, in Zürich, CHE-105.535.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 16.03.2012, Publ. 6596926).
Statutenänderung:
03.11.2014.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
Alte Landstrasse 119a, 8800 Thalwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheiwiller, Andreas, von Waldkirch, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Dolenc, Caroline, von Winterthur, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil].