Ruzhdi Dina
domicilié à Lengnau, de Sachseln Mandats actifs: Dina GmbH, Olea Immobilien AG et plus Connecté à: Labinote Dina Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ruzhdi Dina" à jour.Vous suivez maintenant "Ruzhdi Dina".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ruzhdi Dina" à jour.Vous suivez maintenant "Ruzhdi Dina".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ruzhdi Dina
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ruzhdi Dina
Autres travaux de construction
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres travaux de construction
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Ruzhdi Dina
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ruzhdi Dina
Numéro de publication: HR02-1005938462, Registre du commerce Zurich, (20)
Chapromont GmbH, bisher in Biel/Bienne, CHE-114.401.848, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2023, Publ. 1005821771).
Statutenänderung:
18.12.2023.
Firma neu:
Dina GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
c/o AKUNI GmbH, Zentralstrasse 35, 8610 Uster.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Bauarbeiten aller Art, insbesondere Trockenbau, Maler- Gipser- Renovations- und Isolationsarbeiten, Montage von Küchen, Fenster, Storen und Unterlagsböden. Allgemeine Renovationsarbeiten. Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, veräussern, verwalten oder vermitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, diese ganz übernehmen und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen, welche direkt oder indirekt zur Erfüllung des Firmenzwecks beitragen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Heinz, von Frutigen, in Bettlach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dina, Ruzhdi, von Sachseln, in Lengnau (BE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005753489, Registre du commerce Berne, (36)
IV Swiss AG, in Lengnau (BE), CHE-468.805.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2020, Publ. 1004887388).
Statutenänderung:
09.05.2023.
Firma neu:
Olea Immobilien AG.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
Eckweg 8, 2504 Biel/Bienne.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder elektronisch.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dina, Ruzhdi, von Sachseln, in Lengnau BE, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2745215, Registre du commerce Berne, (36)
Dina R GmbH, in Biel/Bienne, CHE-190.868.757, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2012, Publ. 6668070).
Domizil neu:
Murtenstrasse 7a, 2502 Biel/Bienne.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dina, Labinote, kosovarische Staatsangehörige, in Biel/Bienne, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dina, Ruzhdi, von Sachseln, in Lengnau BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Biel/Bienne, Geschäftsführer, mit Einzelunterschriftohne Stammanteil].