Fabrizio D'Angelo
domicilié à Lugano, de Toffen Mandats actifs: Inti Consulting Sagl Connecté à: Giuseppe Pignatiello Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fabrizio D'Angelo" à jour.Vous suivez maintenant "Fabrizio D'Angelo".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fabrizio D'Angelo" à jour.Vous suivez maintenant "Fabrizio D'Angelo".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Fabrizio D'Angelo
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Fabrizio D'Angelo
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Fabrizio D'Angelo
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Fabrizio D'Angelo
Numéro de publication: 3415871, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
VSG Verlags Service Gesellschaft AG, in Basel, CHE-112.721.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2016, Publ. 3181817).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D'Angelo, Fabrizio, von Toffen, in Lugano, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludwig, Dr. Hubertus, von Gelterkinden, in Sissach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3254191, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Burda Glam AG, in Basel, CHE-279.486.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2016, Publ. 3237613).
Firma neu:
Burda Glam AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Burda Glam SA en liquidation) (Burda Glam Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist infolge Auflösung von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.12.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Roman, von Gampel-Bratsch und Steg, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sorg, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Kiew (UA), mit Kollektivprokura zu zweien;
D'Angelo, Fabrizio, von Toffen, in Lugano, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludwig, Hubertus, von Gelterkinden, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1973727, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Burda Glam AG, in Basel, CHE-279.486.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, Publ. 1719703).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stollarz, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Angelo, Fabrizio, von Toffen, in Lugano, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.