Alfred Currat
domicilié à Saint-Légier-La Chiésaz, de La Verrerie Mandats actifs: TFM fournitures médicales SA Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred Currat" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred Currat".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred Currat" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred Currat".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alfred Currat
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alfred Currat
Commerce de biens de consommation
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom Alfred Currat
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alfred Currat
Numéro de publication: 5912696, Registre du commerce Zurich, (20)
Chäs Max GmbH, in Dietikon, CH-020.4.003.006-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2009, S. 27, Publ. 4983502). Gemäss Erklärung vom 11.08.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Currat, Alfred genannt Fredy, von La Verrerie, in Epalinges, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Bruno, von Vechigen, in Sion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegwart, Pierre, von Saas Almagell, in Vufflens-le-Château, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5825820, Registre du commerce Zurich, (20)
W. Ottiger AG, in Dietikon, CH-020.3.919.407-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2008, S. 29, Publ. 4456884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jetzer, Michel, von Lengnau BE, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joho, Erich, von Bettwil, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cassels, Robert, von Collonge-Bellerive, in Collonge-Bellerive, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Currat, Alfred genannt Frédy, von La Verrerie, in Epalinges, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laborde, Claude, von Bofflens, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Bruno, von Vechigen, in Sion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brodard, André, von La Roche, in Marsens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Charvet, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Archamps (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Daloz, Marc, französischer Staatsangehöriger, in Pougny (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jakob, Laurence, von Trub, in Villars-sur-Glâne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lagresle, Alban, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Julien-en-Genevois (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pouly, Charly, von Les Cullayes, in Meyriez, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4778044, Registre du commerce Soleure, (241)
Gehrig AG, in Balsthal, CH-240.3.000.165-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2008, S. 13, Publ. 4638216).
Statutenänderung:
8.12.2008.
Zweck neu:
Betrieb einer Grossmetzgerei und Salamifabrik, insbesondere Herstellung von Wurst- und sonstigen Fleischwaren und Handel mit Fleisch und Vieh sowie mit allen weiteren die Metzgereibranche betreffenden Waren. Kann Detailgeschäfte betreiben, alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten und gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich daran beteiligen, ferner Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Garantien, Pfandbestellungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen und Schadloshaltungserklärungen, für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese in deren ausschliesslichem Interesse liegen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berlie, Olivier, von La Rippe, in La Rippe, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers SA, in Genf, Revisionsstelle;
Jetzer, Michel, von Lengnau AG, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeby, Joseph, von Giffers, in Rue, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helbling, Albert, von Walperswil, in Vésenaz (Collonge-Bellerive), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cassels, Robert, von Collonge-Bellerive, in Collonge-Bellerive, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brulhart, Michel, französischer Staatsangehöriger, in St Jean de Gonville (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pradervand, Jean-Marc, von Céligny, in Céligny, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Currat, Alfred, von La Verrerie, in Epalinges, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegwart, Pierre, von Saas Almagell, in Vufflens-le-Château, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates];
Stopnicer, Michel, von Basel, in Muttenz, Delegierter des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Progressia Wirtschaftsprüfung AG, in Wädenswil (CH-020.9.001.081-3), Revisionsstelle.