Abdnnassar Chtoun
domicilié à Hochdorf, de Maroc Mandats actifs: Leader Bau GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Abdnnassar Chtoun" à jour.Vous suivez maintenant "Abdnnassar Chtoun".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Abdnnassar Chtoun" à jour.Vous suivez maintenant "Abdnnassar Chtoun".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Abdnnassar Chtoun
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Abdnnassar Chtoun
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Abdnnassar Chtoun
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Abdnnassar Chtoun
Numéro de publication: HR02-1005947357, Registre du commerce Lucerne, (100)
Leader Bau GmbH, in Luzern, CHE-107.365.561, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971697).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perdomo Angomas, Diocleciano, dominikanischer Staatsangehöriger, in Emmen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chtoun, Abdnnassar, marokkanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004845438, Registre du commerce Schwyz, (130)
KW Kunstwerk Dienstleistungen GmbH, in Wangen (SZ), CHE-107.365.561, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2009, S.15, Publ. 5229736).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lippuner, Marco, von Bachenbülach, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Kleih, Sebastian, von Deutschland, in Reichenburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perdomo Angomas, Diocleciano, dominikanischer Staatsangehöriger, in Emmen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Chtoun, Abdnnassar, marokkanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2332853, Registre du commerce Lucerne, (100)
Chtoun Trockenbau GmbH, in Luzern, CHE-256.626.951, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2015, Publ. 1975091).
Statutenänderung:
14.08.2015.
Sitz neu:
Hochdorf.
Domizil neu:
Oberfeldhöhe 16, 6280 Hochdorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chtoun, Abdnnassar, marokkanischer Staatsangehöriger, in Hochdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Luzern];
Wittwer, Patricia, von Trub, in Hochdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Luzern].