Patrick Chèvre
domicilié à Möhlin, de Mettembert Mandats actifs: CHETEC Automation GmbH in Liquidation Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Patrick Chèvre" à jour.Vous suivez maintenant "Patrick Chèvre".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Patrick Chèvre" à jour.Vous suivez maintenant "Patrick Chèvre".
|
|
Patrick Chèvre
domicilié à Courrendlin, de Mettembert Mandats actifs: Garage Chèvre SA Connecté à: Françoise Chèvre, Lyne Jolidon, Edmond Chèvre jun. Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Patrick Chèvre" à jour.Vous suivez maintenant "Patrick Chèvre".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Patrick Chèvre" à jour.Vous suivez maintenant "Patrick Chèvre".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Patrick Chèvre
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Patrick Chèvre
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Commerce et réparation des automobiles et motos
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Commerce et réparation des automobiles et motos
Personnes privées avec le nom Patrick Chèvre
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Patrick Chèvre
Numéro de publication: HR02-1005506666, Registre du commerce Argovie, (400)
CHETEC Automation GmbH, in Möhlin, CHE-114.034.052, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2008, S.1, Publ. 4308720).
Firma neu:
CHETEC Automation GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.06.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peña, Maria, spanische Staatsangehörige, in Möhlin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chèvre, Patrick, von Mettembert, in Möhlin, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4153185, Registre du commerce Jura, (670)
Garage Chèvre SA, à Delémont, CHE-101.276.717, société anonyme (No. FOSC 252 du 27.12.2010, Publ. 5959414).
Inscription ou modification de personne(s):
Chèvre, Patrick, de Mettembert, à Courrendlin, administrateur, avec signature individuelle;
Chèvre, Edmond, de Mettembert, à Mettembert, avec procuration collective à deux [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature individuelle];
Chèvre, Françoise, de Mettembert, à Mettembert, avec procuration collective à deux [précédemment: membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle];
Jolidon, Lyne, de Saint-Brais, à Courrendlin, avec procuration collective à deux.
Numéro de publication: 4308720, Registre du commerce Argovie, (400)
CHETEC Automation GmbH, in Möhlin, CH-400.4.030.142-4, Eichenstrasse 18, 4313 Möhlin, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.01.2008.
Zweck:
Planung, Entwicklung, Realisierung, Inbetriebnahme, technische Dokumentation und Qualifizierung von pharmazeutischen sowie industriellen Anlagen und Erarbeitung von Projekten in Eigenregie;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Statutarische Nebenleistungspflichten:
Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 07.01.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Chèvre, Patrick, von Mettembert, in Möhlin, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Peña, Maria, spanische Staatsangehörige, in Möhlin, mit Einzelunterschrift.