Giovanni Castellano
domicilié à Dietikon, de Italie Mandats actifs: Pöschl Tobacco Switzerland AG Connecté à: Dominic Lehmann, Katharina Pöschl, Max Brügger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Giovanni Castellano" à jour.Vous suivez maintenant "Giovanni Castellano".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Giovanni Castellano" à jour.Vous suivez maintenant "Giovanni Castellano".
|
|
Giovanni Castellano
domicilié à Hägendorf, de Italie Mandats actifs: Weinonline.ch AG, Duroc Weinimport GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Giovanni Castellano" à jour.Vous suivez maintenant "Giovanni Castellano".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Giovanni Castellano" à jour.Vous suivez maintenant "Giovanni Castellano".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Giovanni Castellano
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Giovanni Castellano
Commerce de produits tabac
Commerce de détail par correspondance et par Internet
Commerce de produits alimentaires
Commerce de produits tabac
Commerce de détail par correspondance et par Internet
Commerce de produits alimentaires
Personnes privées avec le nom Giovanni Castellano
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Giovanni Castellano
Numéro de publication: HR02-1004883738, Registre du commerce Lucerne, (100)
Pöschl Tobacco Switzerland AG, in Reiden, CHE-358.515.576, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004805160).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castellano, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2452823, Registre du commerce Soleure, (241)
Weinonline.ch AG, in Härkingen, CHE-369.527.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2013, Publ. 7101058).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenker, Johann, von Gretzenbach, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castellano, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2009263, Registre du commerce Zoug, (170)
Duroc Weinimport GmbH, bisher in Aarburg, CHE-115.308.743, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2013, Publ. 1203087).
Gründungsstatuten:
17.12.2009.
Statutenänderung:
02.02.2015.
Firma neu:
wine4home GmbH.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o Profis Group AG, Haldenstrasse 1, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Castellano, Marion, von Saanen, in Hägendorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castellano, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Hägendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 230 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].