Bruno Carcer
domicilié à Aarau, de Aarau Mandats actifs: netzwerk.ch AG, Modulpark AG et plus Connecté à: Markus Müller, Markus Müller, Markus Müller Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bruno Carcer" à jour.Vous suivez maintenant "Bruno Carcer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bruno Carcer" à jour.Vous suivez maintenant "Bruno Carcer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Bruno Carcer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Bruno Carcer
Fourniture de service de traitement et d’hébergement de données
Fourniture de services informatiques
Fourniture de service de traitement et d’hébergement de données
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Bruno Carcer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Bruno Carcer
Numéro de publication: 6946546, Registre du commerce Zurich, (20)
netzwerk.ch AG, in Zürich, CH-020.3.030.194-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2010, S. 33, Publ. 5462794).
Domizil neu:
c/o Infofactory AG, Josefstrasse 59, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borter, Kilian, von Ried-Brig, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riner, Herbert, von Zeihen, in Umiken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathis, Michael, von St. Moritz, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Markus, von Kaisten, in Brugg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Carcer, Bruno, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6923816, Registre du commerce Argovie, (400)
Modulpark AG, in Brugg, CH-400.4.016.836-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2011, S. 2, Publ. 5985196).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mösch, Erich, von Frick, in Umiken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carcer, Bruno, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Antalfy, Markus Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Niederlenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Argovie, (400)
MineralPor AG (MineralPor SA) (MineralPor Ltd), in W o h l e n A G , c/o Hans Rüegg, Bremgarterstrasse 55a, 5610 Wohlen AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.01.2001, 9.02.2001.
Zweck:
Herstellung von Leichtprodukten aus mineralischen Ausgangsmaterialien sowie Entwicklung, Lizenzierung und Bau von Anlagen zum Schäumen solcher Materialien;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.-.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.-.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Rüegg, Hans, von St. Gallenkappel, in Wohlen AG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Carcer, Bruno, von Aarau, in Aarau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO Visura, in Aarau, Revisionsstelle.