Carlo Vincenzo Camponovo
domicilié à Sorengo, de Chiasso Mandats actifs: Creeo AG, Finstem Holding SA et plus Connecté à: Antonino Tramonte, Daniela David Nonella, Emiliano Giovanni Butti et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Carlo Vincenzo Camponovo" à jour.Vous suivez maintenant "Carlo Vincenzo Camponovo".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Carlo Vincenzo Camponovo" à jour.Vous suivez maintenant "Carlo Vincenzo Camponovo".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Carlo Vincenzo Camponovo
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Carlo Vincenzo Camponovo
Recherche et développement
Exploitation des autres institutions financières
Gestion de fonds
Fourniture d’autres services d’information
Autres commerces avec des biens divers
Recherche et développement
Exploitation des autres institutions financières
Gestion de fonds
Fourniture d’autres services d’information
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Carlo Vincenzo Camponovo
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Carlo Vincenzo Camponovo
Numéro de publication: HR02-1004731440, Registre du commerce Zoug, (170)
Creeo AG, in Zug, CHE-401.232.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2019, Publ. 1004700504). [gestrichen: Mit Erklärung vom 14.08.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Butti, Emiliano Giovanni, von Faido, in Riva San Vitale, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Camponovo, Carlo Vincenzo, von Chiasso, in Sorengo, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
David Nonella, Daniela, von Biasca, in Arbedo-Castione, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Tramonte, Antonino, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-152.377.547), in Zug, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004729640, Registre du commerce Tessin, (501)
Finstem Holding SA, in Lugano, CHE-352.633.303, società anonima (Nr. FUSC 156 del 15.08.2019, Pubbl. 1004696689). [radiati: Secondo dichiarazione del 07.08.2019 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.].
Persone dimissionarie e firme cancellate:
David Nonella, Daniela, da Biasca, in Arbedo (Arbedo-Castione), amministratrice unica, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Camponovo, Carlo Vincenzo, da Chiasso, in Sorengo, presidente, con firma collettiva a due;
Butti, Emiliano Giovanni, da Faido, in Riva San Vitale, membro, con firma collettiva a due;
Mantegazza, Mario Aldo, da Mendrisio, in Porza, membro, con firma collettiva a due;
Ernst & Young AG (CHE-475.755.395), in Lugano, ufficio di revisione.
Numéro de publication: HR01-1004677092, Registre du commerce Tessin, (501)
FarOut8 SA, in Chiasso, CHE-147.169.670, c/o Futurfida SA, Via Valdani 1, 6830 Chiasso, società anonima (Nuova iscrizione).
Data dello statuto:
10.07.2019.
Scopo:
L'investimento di capitali sotto qualsiasi forma e l'assunzione di partecipazioni sotto qualsiasi forma in società ed enti, sia in Svizzera che all'estero. La società può costituire filiali e succursali in Svizzera e all'estero, aventi scopo identico, simile o diverso. La società può concedere a terzi, compresi gli azionisti della società o delle società a cui questi partecipano, finanziamenti diretti o indiretti, sia per mezzo di prestiti od altri metodi di finanziamento, sia per mezzo di garanzie di ogni genere, con o senza controprestazione. La società può svolgere autonomamente o a mezzo di terzi ogni qualsivoglia attività diretta, indiretta e/o collaterale ritenuta utile, propedeutica o derivante al conseguimento dell'oggetto sociale.
Capitale azionario:
CHF 110'000.00.
Capitale azionario liberato:
CHF 110'000.00.
Azioni:
110 azioni nominative da CHF 1'000.00.
Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per iscritto o e-mail.
Limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto. Secondo dichiarazione del 10.07.2019 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone iscritte:
Camponovo, Carlo, da Chiasso, in Sorengo, amministratrice unica, con firma individuale.