Tiago Alexandre Caetano Henriques
domicilié à Adliswil, de Portugal Mandats actifs: BinaryEdge AG Connecté à: Joshua Motta Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tiago Alexandre Caetano Henriques" à jour.Vous suivez maintenant "Tiago Alexandre Caetano Henriques".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tiago Alexandre Caetano Henriques" à jour.Vous suivez maintenant "Tiago Alexandre Caetano Henriques".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Tiago Alexandre Caetano Henriques
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Tiago Alexandre Caetano Henriques
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Tiago Alexandre Caetano Henriques
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Tiago Alexandre Caetano Henriques
Numéro de publication: HR02-1004809650, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 10 vom 16.01.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 1858 vom 13.01.2020 BinaryEdge AG, in Zürich, CHE-376.026.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2020, Publ. 1004806051).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caetano Henriques, Tiago Alexandre, portugiesischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004806051, Registre du commerce Zurich, (20)
BinaryEdge AG, in Zürich, CHE-376.026.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2019, Publ. 1004707578).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaeckli, Pekka, von Berneck, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Motta, Joshua, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Francisco (CA) (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Caetano Henriques, Tiago Alexandre, portugiesischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3070449, Registre du commerce Zurich, (20)
BinaryEdge AG, in Zürich, CHE-376.026.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2016, Publ. 2949429).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spillmann, Till, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rodrigues Barbosa, Roberto Neil, portugiesischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caetano Henriques, Tiago Alexandre, portugiesischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].