Brigitta Cadalbert
domicilié à Maur, de Zollikon Mandats actifs: Siedlungsbaugenossenschaft Zollikon (SBGZ) Connecté à: Raphaël Philippe Camp, Daniel Jürg Etter, Alain Merkli et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Brigitta Cadalbert" à jour.Vous suivez maintenant "Brigitta Cadalbert".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Brigitta Cadalbert" à jour.Vous suivez maintenant "Brigitta Cadalbert".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Brigitta Cadalbert
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Brigitta Cadalbert
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Brigitta Cadalbert
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Brigitta Cadalbert
Numéro de publication: HR02-1005754431, Registre du commerce Zurich, (20)
Siedlungsbaugenossenschaft Zollikon (SBGZ), in Zollikon, CHE-102.003.429, Genossenschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2021, Publ. 1005159039).
Domizil neu:
c/o Iris Heeg, Hanflandstrasse 33, 8125 Zollikerberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Walter, von Zollikon, in Zollikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sandmayr, Roman, von Zürich und Bettwiesen, in Zollikon, Vizepräsident der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeg, Iris Alexandra, von Val Müstair, in Zollikon, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Camp, Raphaël, von Carouge (GE), in Zollikon, Vizepräsident der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cadalbert, Brigitta, von Zollikon, in Maur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Zollikon].
Numéro de publication: 2270413, Registre du commerce Zurich, (20)
Siedlungsbaugenossenschaft Zollikon (SBGZ), in Zollikon, CHE-102.003.429, Genossenschaft (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2012, Publ. 6826984).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Numerus Aktiengesellschaft (CH-020.3.021.727-3), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cadalbert, Brigitta, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Maur];
Merkli, Alain, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
ABACOR Revisions AG (CHE-146.350.907), in Cham, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6826984, Registre du commerce Zurich, (20)
Siedlungsbaugenossenschaft Zollikon (SBGZ), in Zollikon, CH-020.5.901.448-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2011, Publ. 6221050).
Statutenänderung:
10.05.2012.
Anteilscheine neu:
[Die Anteilscheine sind aufgehoben worden.].
Pflichten neu:
[Die Pflichten sind aufgehoben.] [bisher: Pflichten: siehe Statuten].Publikationsorgan neu: SHAB und Amtsblatt der Gemeinde Zollikon. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.05.2012 werden die Anteilscheine zu CHF 20.00 aufgehoben und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 i.V.m. Art. 874 Abs. 2 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 02.08.2012 festgestellt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heuberger-Leuenberger, Margreth, von Kirchberg SG und Zürich, in Zollikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler-Michel, Dominique, von Uster, in Zollikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cadalbert, Brigitta, von Zollikon, in Maur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Cadalbert, Patrik, von Zollikon, in Maur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cavegn, Irma, von Zürich, in Zumikon, Mitglied der Verwaltung und Rechnungsführerin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied der Verwaltung und Rechnungsführerin der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Engi, Andreas, von Davos, in Zollikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Junker, Paul, von Rapperswil BE und Zollikon, in Zollikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].