Christian Byrne
domicilié à Lachen, de Thalwil Mandats actifs: Bosco Investment GMBH Connecté à: Ivan Romanovskiy Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Byrne" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Byrne".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Byrne" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Byrne".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Byrne
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Byrne
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Christian Byrne
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Byrne
Numéro de publication: HR02-1005885223, Registre du commerce Schwyz, (130)
Bosco Investment GMBH, in Altendorf, CHE-237.009.315, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2023, Publ. 1005838913).
Statutenänderung:
07.11.2023.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Brief, E- Mail oder andere elektronische Medien an die im Stammanteilbuch eingetragenen Adressen.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsstammanteile gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Byrne, Christian, von Thalwil, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Romanovskiy, Ivan, Staatsangehöriger von St. Kitts und Nevis, in Ajman (AE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Vorzugsstammanteile).
Numéro de publication: HR02-1005838913, Registre du commerce Schwyz, (130)
The Swiss Ski School GmbH, in Altendorf, CHE-237.009.315, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2023, Publ. 1005829797).
Statutenänderung:
07.09.2023.
Firma neu:
Bosco Investment GMBH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen jeder Branche in beliebiger Form. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Byrne, Rory, von Thalwil, in Lachen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Eberle, Urban, von Flums, in Richterswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Byrne, Christian, von Thalwil, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.