Claude Burger
domicilié à Mayen, de Allemagne Mandats actifs: Burger & Simon Montagebau GmbH Connecté à: Max Rupp, Ralf Simon Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claude Burger" à jour.Vous suivez maintenant "Claude Burger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claude Burger" à jour.Vous suivez maintenant "Claude Burger".
|
|
Claude Burger
domicilié à Rüschlikon, de Menziken Mandats actifs: Luegeten AG Connecté à: Christoph Robert Amstad, Remo Fehlmann, Andreas Marcel Bächtold et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claude Burger" à jour.Vous suivez maintenant "Claude Burger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claude Burger" à jour.Vous suivez maintenant "Claude Burger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Claude Burger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Claude Burger
Autres travaux de construction
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Autres travaux de construction
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Personnes privées avec le nom Claude Burger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Claude Burger
Numéro de publication: HR02-1005833989, Registre du commerce Zoug, (170)
Luegeten AG, in Menzingen, CHE-332.543.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2022, Publ. 1005641439).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshart, Roger, von Aadorf, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächtold, Andreas, von Neuheim, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burger, Claude, von Menziken, in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3549229, Registre du commerce Zurich, (20)
Personalfürsorgestiftung der Dolder Hotel AG, in Zürich, CHE-109.718.765, Stiftung (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2015, Publ. 2430885).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter Schuller, Eliane, von Siblingen, in Bauma, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgart, Toni, deutscher Staatsangehöriger, in Lindau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Claude Caspar, von Burg AG, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matschke, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Fällanden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5757032, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Burger & Simon Montagebau GmbH, in Andwil SG, CH-320.4.061.726-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2007, S. 10, Publ. 4069022).
Statutenänderung:
12.07.2010.
Zweck neu:
Übernahme, Ausführung und Vermittlung von In- und Auslandmontagen. Es sind dies vor allem Stahlbaumontagen, Fassaden-Verkleidungen jeder Art, Montagen von Metalldächern, Toren und Fenstern sowie die Konstruktion von Bauten aus Fertig-Elementen. Die Gesellschaft ist berechtigt sich an anderen Unternehmungen zu beteiligen oder solche zu gründen, zu erwerben, zu pachten, zu finanzieren oder mit solchen zu fusionieren.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Briefpost oder per e-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.07.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Claude, deutscher Staatsangehöriger, in Mayen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].