Paul Burgdorfer
domicilié à Cressier, de Vinelz Mandats actifs: Menuiserie Burgdorfer Paul Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Paul Burgdorfer" à jour.Vous suivez maintenant "Paul Burgdorfer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Paul Burgdorfer" à jour.Vous suivez maintenant "Paul Burgdorfer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Paul Burgdorfer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Paul Burgdorfer
Fabrication et transformation des produits du bois
Fabrication et transformation des produits du bois
Personnes privées avec le nom Paul Burgdorfer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Paul Burgdorfer
Numéro de publication: 6249308, Registre du commerce Berne, (36)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Vinelz und Umgebung, in Vinelz, CH-073.5.001.404-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2007, S. 4, Publ. 3941834).
Statutenänderung:
22.02.2011.
Firma neu:
LANDI Vinelz, Genossenschaft.
Domizil neu:
c/o Niklaus Schumacher, Käsereiweg 1, 3234 Vinelz.
Postadresse neu:
[Die Postadresse wird gestrichen, da in falscher Rubrik eingetragen].
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Förderung der wirtschaftlichen und kulturellen Interessen der Mitglieder durch das Mittel der genossenschaftlichen Selbsthilfe insbesondere durch genossenschaftlichen Bezug der für den Landwirtschaftsbetrieb notwendigen Bedarfsmittel;
genossenschaftliche Verwertung landwirtschaftlicher Produkte;
Förderung der beruflichen Kenntnisse und des genossenschaftlichen Geistes durch Veranstaltung von Vorträgen und Kursen. Ferner kann die Genossenschaft Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Unbeschränkte und solidarische Haftbarkeit der Mitglieder.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen grundsätzlich schriftlich oder anlässlich von Generalversammlungen. Gemäss Erklärung vom 22.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Neue] Weitere Adresse: c/o Kurt Benninger, Eichenweg 32, 1793 Jeuss.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgdorfer, Paul, von Vinelz, in Vinelz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Niklaus, von Treiten, in Vinelz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Benninger, Kurt, von Jeuss, in Jeuss, Mitglied und Sekretär und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fankhauser, Samuel, von Trub, in Vinelz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Beisitzer ohne Zeichnungsberechtigung];
Hämmerli, Martin, von Brüttelen, in Vinelz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Beisitzer ohne Zeichnungsberechtigung];
Meuter, Werner, von Vinelz, in Vinelz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft für kollektive Getreideabgabe Ins, in I n s, Genossenschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.1989, S. 255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenni-Anker, Heinz, von Ins, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär;
Dietrich-Schwager, Fritz, von Gampelen, in Gampelen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grimm-Tschannen, Gerhard, von Lüscherz, in Lüscherz, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gutmann-Tribolet, Otto, von Vinelz, in Vinelz, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herren-Hanselmann, Walter, von Mühleberg, in Müntschemier, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niklaus-Spörri, Martin, von Müntschemier, in Brüttelen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Probst-Schär, Kurt, von Finsterhennen, in Finsterhennen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schreyer-Tschanz, Hans, von Gals, in Gals, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schumacher-Hämmerli, Rudolf, von Treiten, in Treiten, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwab-Schwab, Hans, von Siselen, in Siselen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jakob, Franz, von Ins, in Ins, Geschäftsführer und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsident oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgdorfer, Paul, von Vinelz, in Vinelz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutmann-Tschyrki, Erwin, von Vinelz, in Gampelen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hämmerli-Bangerter, Jürg, von Brüttelen, in Brüttelen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jakob, Daniel, von Ins, in Ins, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Löffel-Eicher, Markus, von Müntschemier, in Müntschemier, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer-Schneeberger, Ruedi, von Siselen, in Siselen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Probst-Guggisberg, Peter, von Finsterhennen, in Finsterhennen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schreyer-Probst, Martin, von Gals, in Gals, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schumacher-Röthlisberger, Kurt, von Treiten, in Treiten, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Villars-Schmocker, Peter, von Vauffelin, in Mörigen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Balsiger-Schaller, Adrian, von Bern, in Kallnach, Geschäftsführer und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.