Alexander Burch
domicilié à Sachseln, de Sarnen Mandats actifs: Dotis GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alexander Burch" à jour.Vous suivez maintenant "Alexander Burch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alexander Burch" à jour.Vous suivez maintenant "Alexander Burch".
|
|
Alexander Burch
domicilié à Alpnach Dorf, de Sarnen Mandats actifs: FB-Trocknungsservice AG Connecté à: Ursula Gen. Ulla Burch-Hoch, Franz Burch Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alexander Burch" à jour.Vous suivez maintenant "Alexander Burch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alexander Burch" à jour.Vous suivez maintenant "Alexander Burch".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alexander Burch
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alexander Burch
Services de publicité
Autres travaux de construction
Services de publicité
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Alexander Burch
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alexander Burch
Numéro de publication: HR02-1004953581, Registre du commerce Obwald, (140)
Dotis GmbH, bisher in Luzern, CHE-143.944.996, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 05.10.2015, Publ. 2406809).
Statutenänderung:
30.07.2020.
Sitz neu:
Sachseln.
Domizil neu:
Seeweg 2, 6072 Sachseln.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Grafik und Markenführung, insbesondere beinhaltend Konzeption, Gestaltung und Planung und die damit verbundenen Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und andere Rechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. [bisher: Gemäss Gründererklärung vom 22.12.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burch, Alexander, von Sarnen, in Sachseln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Horw].
Numéro de publication: 3518151, Registre du commerce Obwald, (140)
FB-Trocknungsservice AG, in Sarnen, CHE-114.380.867, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2008, Publ. 4700910).
Domizil neu:
Bleikistrasse 3, 6060 Sarnen [behördliche Umadressierung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burch, Alexander, von Sarnen, in Alpnach, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2406809, Registre du commerce Lucerne, (100)
Dotis GmbH, bisher in Sarnen, CHE-143.944.996, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2013, Publ. 7074382).
Gründungsstatuten:
22.12.2010.
Statutenänderung:
25.08.2015.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Brandgässli 6, 6004 Luzern. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: weiteres Geschäftslokal: Kapellplatz 4, 6004 Luzern.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Burch, Renato, von Sarnen, in Stalden (Sarnen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burch, Alexander, von Sarnen, in Horw, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Sarnen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].