Jakob Bühler
domicilié à Einigen, de Erlenbach im Simmental Mandats actifs: CTE-Computertechnik Einigen, Jakob Bühler Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jakob Bühler" à jour.Vous suivez maintenant "Jakob Bühler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jakob Bühler" à jour.Vous suivez maintenant "Jakob Bühler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jakob Bühler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jakob Bühler
Elevage d’animaux
Elevage d’animaux
Personnes privées avec le nom Jakob Bühler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jakob Bühler
Numéro de publication: HR02-1004733550, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Seniorenwohnungen Reichenbach, in Reichenbach im Kandertal, CHE-114.288.888, Genossenschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2017, Publ. 3794023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schranz, Stefan, von Adelboden, in Spiez, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bühler, Jakob, von Aeschi bei Spiez, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rumpf-Studer, Monika, von Frutigen, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Nufer, Margrit, von Ringgenberg (BE), in Reichenbach im Kandertal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2306781, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Seniorenwohnungen Reichenbach, in Reichenbach im Kandertal, CHE-114.288.888, Genossenschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2015, Publ. 2100417).
Statutenänderung:
04.06.2013.
Domizil neu:
c/o Spitex Verein Reichenbach, Bälliz 19, 3713 Reichenbach im Kandertal.
Postadresse neu:
[Postadresse gelöscht]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Andreas, von Spiez, in Reichenbach im Kandertal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Gottfried, von Aeschi bei Spiez, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kempf Schluchter, Anna Marie, von Reichenbach im Kandertal und Attinghausen, in Hünibach (Thun), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kempf Schluchter, Annemarie, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Bühler, Jakob, von Aeschi bei Spiez, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mürner, Fritz Jakob, von Reichenbach im Kandertal, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6607316, Registre du commerce Zurich, (20)
Milchgenossenschaft Wildberg-Ehrikon, in Wildberg, CH-020.5.901.200-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2010, S. 32, Publ. 5460176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Jakob, von Wildberg, in Wildberg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeppli, Lukas, von Wildberg, in Wildberg, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jucker, Walter, von Wildberg, in Wildberg, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Urs, von Konolfingen, in Turbenthal, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Jakob, von Wildberg, in Wildberg, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jucker, Markus, von Wildberg, in Wildberg, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.