Peter Buchschacher
domicilié à Berg am Irchel, de Eriswil et Berg am Irchel Mandats actifs: Brack Hoch- und Tiefbau AG Connecté à: Isabelle Lara Hilfiker, Peter Dreussi, Susanne Blatter-Fink et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Buchschacher" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Buchschacher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Buchschacher" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Buchschacher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Buchschacher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Buchschacher
Construction de bâtiments
Construction de bâtiments
Personnes privées avec le nom Peter Buchschacher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Buchschacher
Numéro de publication: HR02-1005962750, Registre du commerce Zurich, (20)
Blatter AG, in Seuzach, CHE-105.962.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2021, Publ. 1005311069).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blatter-Fink, Susanne, von Dägerlen, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Buchschacher, Peter, von Eriswil und Berg am Irchel, in Berg am Irchel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blatter, Luca, von Dägerlen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hubmann, Patrick, von Bichelsee-Balterswil, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehr, Remo, von Berg am Irchel, in Altikon, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grünenfelder, Elias, von Vilters-Wangs, in Elgg, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
Arnold Brunner's Erben, Bauunternehmung, Zürich, Nachfolger Murbach & Co AG, Niederlassung Winterthur, in W i n t e r t h u r, Ausführung sämtlicher Hoch-, Tief- und Spezialtiefbauarbeiten, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 150 vom 06.08. 1996, S. 4680).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Firma neu:
Brunner Erben AG Zürich, Zweigniederlassung Winterthur.
Domizil neu:
Stadthausstrasse 65, 8400 Winterthur .
Firma Hauptsitz neu:
Brunner Erben AG Zürich.
Statuten Hauptsitz neu:
Statuten geändert am 01.04.1999.
Zweck Hauptsitz neu:
Erbringen von Bauleistungen aller Art sowie Produktion, Handel und Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiete der Bau- und Baunebenbranche;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchschacher, Peter, von Eriswil, in Berg am Irchel, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
Arnold Brunner's Erben, Bauunternehmung, Zürich, Nachfolger Murbach & Co AG, Niederlassung Winterthur, in Winterthur, Zweigniederlassung (SHAB Nr.1 vom 3.1.1996 S.4).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchschacher, Peter, von Eriswil, in Berg am Irchel, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien (bisher: mit Einzelunterschrift).