Roland Brütsch
domicilié à Neuhausen, de Büttenhardt Mandats actifs: Brütsch Metallbau AG, Gemeinnützige Stiftung Schweizersbild et plus Connecté à: André Brütsch, Marc Alain Brütsch, Esther Schuster et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Brütsch" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Brütsch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Brütsch" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Brütsch".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roland Brütsch
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roland Brütsch
Production du produits métalliques
Services sportifs
Production du produits métalliques
Services sportifs
Personnes privées avec le nom Roland Brütsch
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roland Brütsch
Numéro de publication: 4308477, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Brütsch Metallbau AG, in Schaffhausen, CHE-471.492.363, Schweizersbildstrasse 43, 8207 Schaffhausen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.06.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Durchführung von Stahlbau-, Metallbau- und Schlosserarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 15.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017 Aktiven von CHF 925'588.83 und Fremdkapital von CHF 468'400.30 der Brütsch Produktions AG (bisher: Brütsch Metallbau AG), CHE-101.500.487, in Schaffhausen, wofür dem Einleger 100 vollliberierte Namensaktien mit einem Nominalwert von CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Brütsch, Marc Alain, von Büttenhardt, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brütsch, André, von Büttenhardt, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brütsch, Roland, von Büttenhardt, in Neuhausen am Rheinfall, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3718155, Registre du commerce Thurgovie, (440)
ECO DYNAMIC SOLUTIONS GmbH, in Wängi, CHE-113.403.810, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2011, Publ. 6378348).
Firma neu:
ECO DYNAMIC SOLUTIONS GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.08.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brütsch, Roland R., von Hemishofen, in Berlingen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stark, Eberhard (genannt Hardy), von Wängi, in Wängi, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Stark, Patrick, von Wängi, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wängi, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6269838, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Brütsch Metallbau AG, in Schaffhausen, CH-290.3.001.533-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 31.07.2003, S. 8, Publ. 1110724).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brütsch, Werner, von Büttenhardt, in Schaffhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brütsch, Roland, von Büttenhardt, in Neuhausen am Rheinfall, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Schaffhausen].