Jens-Uwe Braun
domicilié à Klingnau, de Allemagne Mandats actifs: Braun Anlagenbau GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jens-Uwe Braun" à jour.Vous suivez maintenant "Jens-Uwe Braun".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jens-Uwe Braun" à jour.Vous suivez maintenant "Jens-Uwe Braun".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jens-Uwe Braun
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jens-Uwe Braun
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Jens-Uwe Braun
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jens-Uwe Braun
Numéro de publication: HR02-1005457409, Registre du commerce Zoug, (170)
Braun Anlagenbau GmbH, in Zug, CHE-110.030.500, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004558615).
Statutenänderung:
14.04.2022.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Sennweidstrasse 45, 6312 Steinhausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braun, Jens-Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Klingnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2502647, Registre du commerce Zoug, (170)
Braun Anlagenbau GmbH, in Steinhausen, CHE-110.030.500, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2010, S. 22, Publ. 5739818).
Statutenänderung:
12.11.2015.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Artherstrasse 28A, 6300 Zug. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braun, Jens-Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Liestal].
Numéro de publication: 5739818, Registre du commerce Zoug, (170)
Tallmen GmbH, bisher in Eptingen, CH-280.4.006.488-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2010, S. 6, Publ. 5571922).
Gründungsstatuten:
16.04.2003.
Statutenänderung:
25.06.2010, 13.07.2010.
Firma neu:
Braun Anlagenbau GmbH.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Sumpfstrasse 26, 6300 Zug.
Zweck neu:
Dienstleistungen in der Unternehmensberatung, insbesondere im Projektmanagement des Maschinen- und Anlagenbau für nationale und internationale Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen in den Projektphasen der Initialisierung, Genehmigung, Engineering, Controlling sowie Beratung. Abschluss von Lizenzverträgen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 30'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greiner, Sacha, von Basel, in Eptingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braun, Jens-Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Liestal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].