Peter Brack
domicilié à Bellinzona, de Neunforn Mandats actifs: Unione sindacale di Bellinzona e dintorni, Regazzoni & Brack Studio di architettura Connecté à: Andrea Lauber, Igor Cima, Sabrina Riccio et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Brack" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Brack".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Brack" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Brack".
|
|
Peter Brack
domicilié à Waltenschwil, de Böztal Mandats actifs: Brack GmbH Connecté à: Berta Rosa Brack Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Brack" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Brack".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Brack" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Brack".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Brack
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Brack
Associations et fédérations
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Fabrication de produits en caoutchouc et plastiques
Associations et fédérations
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Fabrication de produits en caoutchouc et plastiques
Personnes privées avec le nom Peter Brack
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Brack
Numéro de publication: HR01-1005703224, Registre du commerce Argovie, (400)
Schreinerei Lukas Brack GmbH, in Lenzburg, CHE-306.889.087, Brunnmattstrasse 5b, 5600 Lenzburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.02.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft führt Schreinermontagen und Schreinerarbeiten aller Art aus. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung des Gründers vom 17.02.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Brack, Lukas Peter, von Böztal, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Meier, Nicole, von Bärschwil, in Lenzburg, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005386827, Registre du commerce Argovie, (400)
Schreinerei Brack, in Lenzburg, CHE-281.685.922, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 202 vom 16.10.2020, Publ. 1005001851). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brack, Lukas, von Böztal, in Lenzburg, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: von Bözen].
Numéro de publication: HR02-1005386904, Registre du commerce Argovie, (400)
Brack GmbH, in Waltenschwil, CHE-107.360.776, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2009, S.1, Publ. 5346232). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brack, Peter, von Böztal, in Waltenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 [bisher: von Bözen];
Brack, Berta R., von Böztal, in Waltenschwil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: von Bözen].