Stéphanie Bourdin-Métrailler
domicilié à Sion, de Evolène Mandats actifs: Business Data Integrator SA, Sunibel Corporate Services SA en liquidation et plus Connecté à: Patrick Humbert-Verri, Antoine Pierre Gabriel Darioli, Koji Tanaka et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stéphanie Bourdin-Métrailler" à jour.Vous suivez maintenant "Stéphanie Bourdin-Métrailler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stéphanie Bourdin-Métrailler" à jour.Vous suivez maintenant "Stéphanie Bourdin-Métrailler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stéphanie Bourdin-Métrailler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stéphanie Bourdin-Métrailler
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
Services pour les banques et instituts de crédit
Service concernant conseil aux entreprises
Gestion de fonds
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
Services pour les banques et instituts de crédit
Service concernant conseil aux entreprises
Gestion de fonds
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Stéphanie Bourdin-Métrailler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stéphanie Bourdin-Métrailler
Numéro de publication: HR02-1005728588, Registre du commerce Valais, (626)
Sunibel Corporate Services SA, à Sion, CHE-215.982.532, société anonyme (No. FOSC 126 du 02.07.2021, Publ. 1005237656).
Nouvelle raison sociale:
Sunibel Corporate Services SA en liquidation.
Autres adresses:
c/o PLEION SA, succursale de Sion, Rue du Pré-Fleuri 5, 1950 Sion (adresse de liquidation). La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 20.03.2023.
Inscription ou modification de personne(s):
Bourdin-Métrailler, Stéphanie, de Evolène, à Sion, liquidatrice, avec signature individuelle [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux].
Numéro de publication: HR02-1005660596, Registre du commerce Valais, (626)
Sunibel Private Services SA, à Sion, CHE-359.106.677, société anonyme (No. FOSC 126 du 02.07.2021, Publ. 1005237657).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dayer, José, de Hérémence, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bourdin-Métrailler, Stéphanie, de Evolène, à Sion, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Darioli, Antoine, de Nendaz, à Dubai (AE), vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature individuelle].
Numéro de publication: HR02-1004933567, Registre du commerce Valais, (626)
Caisse de retraite de PLEION SA et sociétés affiliées, à Sion, CHE-113.949.210, fondation (No. FOSC 194 du 08.10.2019, Publ. 1004733171).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Blatter, Grégoire, de Obergoms, à Sierre, membre, secrétaire, avec signature collective à deux avec l'un des représentant des employeurs.
Inscription ou modification de personne(s):
Bourdin-Métrailler, Stéphanie, de Evolène, à Sion, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec l'un des représentant des employeurs.