Dominik Borner
domicilié à Rüttenen, de Hägendorf Mandats actifs: Fidra-Treuhand AG, PKM AG in Liquidation et plus Connecté à: Noéline Rawyler, Monique Rawyler-Häusler, Pierre-Yves Rawyler-Häusler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dominik Borner" à jour.Vous suivez maintenant "Dominik Borner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dominik Borner" à jour.Vous suivez maintenant "Dominik Borner".
|
|
Dominik Borner
domicilié à Olten, de Rickenbach (SO) Mandats actifs: Glutz Kommunikation AG, Petrolhead Socks GmbH Connecté à: Philipp Glutz, Susanna Glutz, Serkan Yildiz Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dominik Borner" à jour.Vous suivez maintenant "Dominik Borner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dominik Borner" à jour.Vous suivez maintenant "Dominik Borner".
|
|
Dominik Borner
domicilié à Birsfelden, de Hirschthal Mandats actifs: P. Krieg AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dominik Borner" à jour.Vous suivez maintenant "Dominik Borner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dominik Borner" à jour.Vous suivez maintenant "Dominik Borner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dominik Borner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dominik Borner
Services fiduciaires
Recherche et développement
Autres activités libérales
Fourniture de services informatiques
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Services de publicité
Fabrication des textiles (sans textile)
Serrurerie, forge et atelier
Services fiduciaires
Recherche et développement
Autres activités libérales
Fourniture de services informatiques
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Services de publicité
Fabrication des textiles (sans textile)
Serrurerie, forge et atelier
Personnes privées avec le nom Dominik Borner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dominik Borner
Numéro de publication: HR02-1005759815, Registre du commerce Berne, (36)
Fidra-Treuhand AG, à Biel/Bienne, CHE-107.175.374, société anonyme (No. FOSC 167 du 30.08.2022, Publ. 1005550231).
Inscription ou modification de personne(s):
Borner, Dominik, de Hägendorf, à Rüttenen, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005542517, Registre du commerce Berne, (36)
Treuhand Riesen AG, in Biel/Bienne, CHE-106.302.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2022, Publ. 1005523878).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borner, Dominik, von Hägendorf, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Durini, Xavier, von Stabio, in La Chaux-de-Fonds, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005375654, Registre du commerce Berne, (36)
PKM AG, in Lyss, CHE-107.915.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021, Publ. 1005097823).
Statutenänderung:
06.12.2021.
Firma neu:
PKM AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(PKM SA en liquidation).
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
c/o FHS Fidufisc SA, Ernst-Schüler Strasse 5, 2502 Biel/Bienne. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.12.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nyffeler, René, von Huttwil, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borner, Dominik, von Hägendorf, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.