Olivier Bonvin
domicilié à Servion, de Arbaz Mandats actifs: Promo 1337 Sàrl, BK Immo SA Connecté à: Miftar Kastrati, Miftar Kastrati Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Olivier Bonvin" à jour.Vous suivez maintenant "Olivier Bonvin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Olivier Bonvin" à jour.Vous suivez maintenant "Olivier Bonvin".
|
|
Olivier Bonvin
domicilié à Réchy, de Lens Mandats actifs: Brasserie Tzaly Sàrl Connecté à: Deborah Bonvin Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Olivier Bonvin" à jour.Vous suivez maintenant "Olivier Bonvin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Olivier Bonvin" à jour.Vous suivez maintenant "Olivier Bonvin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Olivier Bonvin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Olivier Bonvin
Achat & vente de biens immobiliers propres
Production de boissons (avec alcool)
Achat & vente de biens immobiliers propres
Production de boissons (avec alcool)
Personnes privées avec le nom Olivier Bonvin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Olivier Bonvin
Numéro de publication: HR02-1005849166, Registre du commerce Valais, (626)
Banque Raiffeisen des Communes du Haut-Plateau société coopérative, à Crans-Montana, CHE-106.292.882, société coopérative (No. FOSC 187 du 27.09.2023, Publ. 1005847200).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bonvin, Olivier, de Crans-Montana, à Crans-Montana, avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Briguet, Lionel, de Lens, à Saint-Léonard, membre de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux].
Numéro de publication: HR02-1005732888, Registre du commerce Valais, (626)
Brasserie Tzaly Sàrl, à Chalais, CHE-440.003.917, société à responsabilité limitée (No. FOSC 96 du 20.05.2021, Publ. 1005187854).
Modification des statuts:
29.03.2023.
Nouvelle adresse:
Route du Tombec 43, 3966 Réchy.
Nouveau but:
La société a pour but la fabrication, la promotion, la commercialisation, la dégustation, la vente de bières et la vente de matériel liées à la fabrication de bières et autres boissons, la vente de tout matériel lié à la fabrication alimentaire et l'exploitation de commerces en ligne. Elle peut faire des prêts à tiers, associés ou non. Elle peut effectuer, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, soit faire des prêts à des tiers, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières en rapport direct ou indirect avec ses activités ainsi que toutes autres opérations de nature à favoriser le but et l'intérêt de la société. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant des buts analogues, fusionner avec de telles entreprises et conclure tous contrats propres à développer ou à atteindre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Inscription ou modification de personne(s):
Bonvin, Deborah, de Chalais, à Chalais, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Bonvin, Olivier, de Lens, à Chalais, associé, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR01-1005187854, Registre du commerce Valais, (626)
Brasserie Tzaly Sàrl, à Chalais, CHE-440.003.917, Route du Tombec 45, 3966 Réchy, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
16.04.2021.
Apport en nature et reprise de biens:
selon contrat de transfert de patrimoine du 16.04.2021 et inventaire au 31.12.2020 il est fait apport des actifs de CHF 47'177.34 et des passifs envers les tiers de CHF 22'056.45, soit un actif net de CHF 25'120.89 de l'entreprise individuelle Brasserie Tzaly, Bonvin Olivier, à Chalais (CHE-241.832.772), contre remise de 20 parts sociales de CHF 1'000.00, le solde de CHF 5'120.89 constituant une créance de l'apporteur envers la société.
But:
La société a pour but la fabrication, la promotion, la commercialisation, la dégustation, la vente de bières et la vente de matériel liées à la fabrication de bières et autres boissons. Elle peut effectuer, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières en rapport direct ou indirect avec ses activités ainsi que toutes autres opérations de nature à favoriser le but et I'intérêt de la société. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant des buts analogues, fusionner avec de telles entreprises et conclure tous contrats propres à développer ou à atteindre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Bonvin, Olivier, de Lens, à Chalais, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 16.04.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.