Mark Blöchlinger
domicilié à Sennwald, de Suisse Mandats actifs: FENOMETAL METALLBAU & KUNSTSCHMIEDE AG Connecté à: Christoph Heinrich Marxer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mark Blöchlinger" à jour.Vous suivez maintenant "Mark Blöchlinger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mark Blöchlinger" à jour.Vous suivez maintenant "Mark Blöchlinger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Mark Blöchlinger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Mark Blöchlinger
Production du produits métalliques
Production du produits métalliques
Personnes privées avec le nom Mark Blöchlinger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Mark Blöchlinger
Numéro de publication: 3109165, Registre du commerce Thurgovie, (440)
INA Invest GmbH, in Horn, CHE-100.128.787, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2012, Publ. 6505034).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Dr. Beat, von Kleinandelfingen, in Uttwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blöchlinger, Markus, von Eschenbach SG, in Frasnacht (Arbon), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Schardig, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Novara (IT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2915463, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Octon G.m.b.H., in Horn, CHE-100.128.474, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2014, Publ. 1810543).
Statutenänderung:
18.05.2016.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Hydrel GmbH, in Romanshorn (CHE-105.980.784), gemäss Fusionsvertrag vom 18.05.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 171'198'375.17 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 13'310'346.39 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft einzige Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft ist, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt.
Firma neu:
Schaeffler Schweiz GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Schaeffler Suisse Sàrl) (Schaeffler Switzerland Ltd liab. Co).
Sitz neu:
Romanshorn.
Domizil neu:
Badstrasse 14, 8590 Romanshorn.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Fabrikations- und Vertriebsgesellschaft für Erzeugnisse des Maschinenbaus, der Elektrotechnik und der Stoffwirtschaft sowie die Beteiligung an Unternehmen gleichartiger oder verwandter Betriebe und die Übernahme von Vertretungen fremder Erzeugnisse. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Ferner bezweckt die Gesellschaft Finanzierungen, Anlage und Verwaltung von Vermögen aller Art sowie den Erwerb, die Auswertung und die Vermittlung von Erfindungen und Patenten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Gesellschaftern sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkt oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Dr. Beat, von Kleinandelfingen, in Uttwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büsser, Rolf, von Amden, in Gebertingen (Eschenbach SG), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Albertin, Oliver, von Winterthur, in Amriswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blöchlinger, Markus, von Eschenbach SG, in Frasnacht (Arbon), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2847993, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Hydrel GmbH, in Romanshorn, CHE-105.980.784, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015, Publ. 1917565).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steger, Dr. Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Neukirch (Egnach), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büsser, Rolf, von Amden, in Gebertingen (Eschenbach SG), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gebertingen (Ernetschwil), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Albertin, Oliver, von Winterthur, in Amriswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blöchlinger, Markus, von Eschenbach SG, in Frasnacht (Arbon), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer und stellvertretender Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].