Fabia Biner
domicilié à Samedan, de Calanca Mandats actifs: Banca Raiffeisen Engiadina Val Müstair Genossenschaft Connecté à: Roman Marcus Florinett, Alice Bisaz-Friedrich, Sara Fallet et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fabia Biner" à jour.Vous suivez maintenant "Fabia Biner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fabia Biner" à jour.Vous suivez maintenant "Fabia Biner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Fabia Biner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Fabia Biner
Exploitation des banques et instituts de crédits
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Fabia Biner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Fabia Biner
Numéro de publication: HR02-1005992671, Registre du commerce Argovie, (400)
rentsch Lüftungsdämmungen gmbh, in Oftringen, CHE-351.883.429, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2022, Publ. 1005636194).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
rentsch ag Isolierungen (CHE-105.049.758), in Münchenbuchsee, Gesellschafterin, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Biner, Fabian, von Zermatt, in Lyss, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Hadzic, Vedad, von Urtenen-Schönbühl, in Urtenen-Schönbühl, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avdiu, Jehon, kosovarischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 500.00].
Numéro de publication: HR02-1005775004, Registre du commerce Berne, (36)
EQ-Life-T.E.A.M.GmbH, in Rapperswil (BE), CHE-269.336.534, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 23.03.2012, S.0, Publ. 6606588).
Statutenänderung:
15.06.2023.
Sitz neu:
Münchenbuchsee.
Domizil neu:
Bielstrasse 17, 3053 Münchenbuchsee. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich per Brief oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögeli, Alfred Karl, von Fraubrunnen, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Zauggenried, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Biner, Fabian, von Zermatt, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR01-1005744358, Registre du commerce Valais, (600)
rentsch Industriedämmungen gmbh, in Visp, CHE-348.910.468, Kantonsstrasse 68a, 3930 Visp, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.05.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, den Verkauf, die Montage und die Sanierung von Industriedämmungen sowie Arbeiten in der technischen Isolierung für Wärme, Kälte- und Schallschutz, Brandschutzlösungen und Energiesparmassnahmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften eingehen.
Stammkapital:
CHF 50'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Brief oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 04.05.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Jeremias, Heinz Günther, von Ernen, in Visp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 250.00;
Truffer, Daniel, von St. Niklaus, in Visp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 250.00;
rentsch ag Isolierungen (CHE-105.049.758), in Münchenbuchsee, Gesellschafterin, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 250.00;
Biner, Fabian, von Zermatt, in Lyss, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.