Dr. Peter Markus Binder
domicilié à Uettligen, de Triengen et Sursee Mandats actifs: Adventia Immobilière SA, SmartBreed AG et plus Connecté à: Laurence Polidori Granottier, Jérôme Alexandre Pierre Ivanès Félicité, Niklaus Edgar Hug et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Peter Markus Binder" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Peter Markus Binder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Peter Markus Binder" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Peter Markus Binder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Markus Binder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Markus Binder
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Gestion de fonds
Exploitation des sociétés de participation
Service concernant conseil aux entreprises
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Gestion de fonds
Exploitation des sociétés de participation
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Peter Markus Binder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Markus Binder
Numéro de publication: HR02-1005429449, Registre du commerce Argovie, (400)
SmartBreed GmbH, in Zufikon, CHE-284.923.845, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2022, Publ. 1005420387).
Statutenänderung:
21.02.2022. 21.02.2022. 21.02.2022.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.02.2022 und Bilanz per 30.11.2021 mit Aktiven von CHF 206'910.81 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 167'326.47 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Firma neu:
SmartBreed AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Fertigung von mechatronischen Geräten und Systemen, insbesondere für Lebens- und Fütterungsmittel sowie die Erbringung von Dienstleistungen in vorgenannten Bereichen, des Weiteren den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Waren im Bereich Entomologie. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Patente und Lizenzen aller Art erwerben und veräussern, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.02.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [bisher: Gemäss Erklärung der Gründer vom 21.08.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertschi, Adrian Lukas, von Ennetbaden, in Zufikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bertschi, Patrik Roger, von Ennetbaden, in Zufikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Peter Jürg, von Birmenstorf (AG), in Dottikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertschi, Christoph Robert, von Ennetbaden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Binder, Peter, von Sursee, in Wohlen bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hagmann, Thomas, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI) , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005059126, Registre du commerce Berne, (36)
TrionInvest Partner Holding AG, in Bern, CHE-476.792.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2019, Publ. 1004681907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reidy, Peter, von St. Antoni, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Markus, von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binder, Peter, von Sursee, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wirz, Daniel, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Croll, Roger, von Neuchâtel, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eckmann, Jan, von Bern, in Jegenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Klossner, Michael, von Diemtigen, in Spiez, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Portner, Hans Peter, genannt Hanspeter, von Burgistein, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005059124, Registre du commerce Berne, (36)
Trion Family Office Services AG, in Bern, CHE-369.499.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2019, Publ. 1004554043).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Markus, von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binder, Peter, von Sursee, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eckmann, Georg Daniel, von Bern, in Murten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Bruno, von Bargen (SH), in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Daniel, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Portner, Hans Peter, genannt Hanspeter, von Burgistein, in Belp, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Croll, Roger, von Neuchâtel, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Klossner, Michael, von Diemtigen, in Spiez, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].