Rudolf Ward Bertschi
domicilié à Lenzburg, de Lütisburg Mandats actifs: Comensor AG in Liquidation Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Ward Bertschi" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Ward Bertschi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Ward Bertschi" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Ward Bertschi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rudolf Ward Bertschi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rudolf Ward Bertschi
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Rudolf Ward Bertschi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rudolf Ward Bertschi
Numéro de publication: HR02-1005158000, Registre du commerce Argovie, (400)
Intercar GmbH, in Lenzburg, CHE-377.734.239, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2020, Publ. 1004847829).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Der Verbleib der 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 der am 10.08.2018 gelöschten Colag Service GmbH ist noch nicht geregelt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Colag Service GmbH (CHE-384.027.124), in Zug, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bertschi, Rudolf, von Lütisburg, in Lenzburg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2038773, Registre du commerce Zoug, (170)
Colag Service GmbH, in Zug, CHE-384.027.124, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2013, Publ. 7042836).
Domizil neu:
[Das Geschäftsdomizil wird im Handelsregister gelöscht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertschi, Rudolf Ward, von Lütisburg, in Lenzburg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 7114440, Registre du commerce Zoug, (170)
Comensor Service Plus GmbH, in Zug, CH-170.4.010.004-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2012, Publ. 6540976).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertschi, Rudolf Ward, von Lütisburg, in Lenzburg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Bertschi, Rudolf, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Intercar GmbH (CHE-377.734.239), in Lenzburg, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.