Didier Berset
domicilié à Bulle, de Villorsonnens Mandats actifs: Le Moderne Sàrl, GADASA Sàrl et plus Connecté à: Nazmi Kastrati, Hervé Ruffieux, Sébastien Magnin Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Didier Berset" à jour.Vous suivez maintenant "Didier Berset".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Didier Berset" à jour.Vous suivez maintenant "Didier Berset".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Didier Berset
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Didier Berset
Exploiter des etablissement de restauration
Achat & vente de biens immobiliers propres
Commerce et réparation des automobiles et motos
Exploiter des etablissement de restauration
Achat & vente de biens immobiliers propres
Commerce et réparation des automobiles et motos
Personnes privées avec le nom Didier Berset
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Didier Berset
Numéro de publication: HR02-1006041959, Registre du commerce Valais, (626)
THE BAKERY SION 1950 Sàrl, à Sion, CHE-432.002.577, société à responsabilité limitée (No. FOSC 174 du 08.09.2021, Publ. 1005287276).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Berset, Didier, de Villorsonnens, à Fully, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Constantin, Yves, de Ayent, à Ayent, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 100 parts sociales de CHF 100.00].
Numéro de publication: HR01-1005287276, Registre du commerce Valais, (626)
THE BAKERY SION 1950 Sàrl, à Sion, CHE-432.002.577, Rue de la Dixence 45, 1950 Sion, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
09.08.2021. 23.08.2021.
But:
La société a pour but : l'exploitation d'une boulangerie - tea-room, la vente de produits à consommer sur place ou à l'emporter, service traiteur et tout service de restauration. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Berset, Didier, de Villorsonnens, à Fully, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Constantin, Yves, de Ayent, à Ayent, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00. Selon déclaration du 09.08.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numéro de publication: 3874031, Registre du commerce Valais, (626)
DEK Gestion Assurances Barmaz et Cie, à Sierre, CHE-200.954.952, société en nom collectif (No. FOSC 35 du 20.02.2014, Publ. 1357529).
Nouvelle raison de commerce:
DEK Gestion Assurances Barmaz et Cie en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 24.08.2017.
Inscription ou modification de personne(s):
Andenmatten, Kurt, de Saas-Almagell, à Sierre, associé, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: associé, avec signature individuelle];
Barmaz, Marie José, de Chippis, à Chippis, associée, liquidatrice, avec signature individuelle [précédemment: associée, avec signature individuelle];
Berset, Didier Jules, de Villorsonnens, à Grimisuat, associé, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: à Crans-Montana, associé, avec signature individuelle];
Posse, Eddies Gérald, de Chamoson, à Sierre, associé, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: associé, avec signature individuelle].