Ian Gregory Beringer
domicilié à Brüssel, de Elgg Mandats actifs: CBC Treuhand AG, CBC Gruppe AG Connecté à: Viràg Astrid Solarsky, Christian Beringer, Christian Beringer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ian Gregory Beringer" à jour.Vous suivez maintenant "Ian Gregory Beringer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ian Gregory Beringer" à jour.Vous suivez maintenant "Ian Gregory Beringer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ian Gregory Beringer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ian Gregory Beringer
Services fiduciaires
Gestion d’entreprise et administration
Services fiduciaires
Gestion d’entreprise et administration
Personnes privées avec le nom Ian Gregory Beringer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ian Gregory Beringer
Numéro de publication: HR02-1006114656, Registre du commerce Zurich, (20)
CBC Treuhand AG, in Winterthur, CHE-100.729.774, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2019, Publ. 1004644310).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cardakli, Gülden, von Frauenfeld, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tozen, Bahar, von Uster, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beringer, Christian, von Elgg, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Beringer, Ian Gregory, von Elgg, in Brüssel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004512995, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
CBC Gruppe AG, in Rapperswil-Jona, CHE-112.133.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2018, Publ. 4328547).
Statutenänderung:
16.10.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung einer Managementgesellschaft, halten von Beteiligungen sowie Lizenzen und die Erbringung von Treuhand- und Rechtsdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beringer, Christian, von Elgg, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Beringer, Ian Gregory, von Elgg, in Brüssel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5108210, Registre du commerce Grisons, (350)
CBC Holding GmbH, bisher in Luzern, CH-100.4.028.732-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 26.09.2008, S. 8, Publ. 4666722).
Statutenänderung:
24.06.2009.
Sitz neu:
Falera.
Domizil neu:
c/o Beringer Chr. u. Evelyn, Via Fuorns 268 c, 7153 Falera.
Zweck:
Verwaltung von Beteiligungen;
Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck für die Beteiligungsgesellschaften, wobei die Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausgeschlossen ist;
Verwaltung von Patenten, Marken, Lizenzen und Herstellungsverfahren;
Beteiligungen;
Erwerb, Halten, Belastung, Bebauung, Veräusserung, Vermietung und Verwaltung von Grundeigentum.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beringer, Ian Gregory, von Elgg, in Rapperswil-Jona, vertreten durch seinen Vater Beringer Christian (Geschäftsführer), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000;
Beringer, Nora Eve, von Elgg, in Rapperswil-Jona, vertreten durch ihren Vater Beringer Christian (Geschäftsführer), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beringer, Christian, von Elgg, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000 und mit 2 Stammanteilen von je CHF 1'000 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 18'000].