Claudia Belek-Späni
domicilié à Basel, de Schübelbach Mandats actifs: Softbit Computer AG Connecté à: Monique Felix, Hans Peter Oster Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudia Belek-Späni" à jour.Vous suivez maintenant "Claudia Belek-Späni".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudia Belek-Späni" à jour.Vous suivez maintenant "Claudia Belek-Späni".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Claudia Belek-Späni
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Claudia Belek-Späni
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Claudia Belek-Späni
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Claudia Belek-Späni
Numéro de publication: HR02-1005182472, Registre du commerce Berne, (36)
Softbit Computer AG, in Schwanden bei Brienz, CHE-100.164.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2010, S.4, Publ. 5778936).
Statutenänderung:
04.05.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 500.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 4. Mai 2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felix, Monique, von Braunau, in Wetzikon ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Belek-Späni, Claudia, von Schübelbach, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oster, Hans Peter, von Biel/Bienne, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: unbekannte Staatsangehörigkeit, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3585748, Registre du commerce Berne, (36)
Softbit Computer AG, in Schwanden bei Brienz, CH-092.3.007.770-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2004, S. 4, Publ. 2243270).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetsch, Hans-Jürgen, von Grabs, in Buch am Irchel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Belek-Späni, Claudia, von Schübelbach, in Basel, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schwanden bei Brienz, Mitglied].
Numéro de publication: 2243270, Registre du commerce Berne, (36)
Softbit Computer AG, in Schwanden bei Brienz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2002, S. 3, Publ. 493860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Teumer, Monique, deutsche Staatsangehörige, in Freiburg im Breisgau (D), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetsch, Hans-Jürgen, von Grabs, in Buch am Irchel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Belek-Späni, Claudia, von Schübelbach, in Schwanden bei Brienz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Späni, Claudia].