Yann Beaud
domicilié à Bulle, de Haut-Intyamon Mandats actifs: DeepCloud AG, Arcanite Solutions SA et plus Connecté à: Daniel Dilitz, Martin Josef Riedener, Jürg Stricker et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yann Beaud" à jour.Vous suivez maintenant "Yann Beaud".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yann Beaud" à jour.Vous suivez maintenant "Yann Beaud".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Yann Beaud
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Yann Beaud
Fourniture de service de traitement et d’hébergement de données
Fourniture de services informatiques
Exploitation des sociétés de participation
Services sportifs
Fourniture de service de traitement et d’hébergement de données
Fourniture de services informatiques
Exploitation des sociétés de participation
Services sportifs
Personnes privées avec le nom Yann Beaud
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Yann Beaud
Numéro de publication: HR02-1006074480, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
DeepCloud AG, in Wittenbach, CHE-187.309.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2023, Publ. 1005906426).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beaud, Yann, von Haut-Intyamon, in Bulle, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005744820, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss e-Sports Federation, à Bern, CHE-331.548.198, association (No. FOSC 183 du 21.09.2022, Publ. 1005565856).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gobonya, Patrick, de Küsnacht (ZH), à Küsnacht ZH, membre du comité, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Baumann, Jon, de Oberdiessbach, à Langenthal, membre du comité, avec signature collective à deux [précédemment: à Aarwangen];
Beaud, Yann, de Haut-Intyamon, à Granges (Veveyse), membre du comité, avec signature collective à deux [précédemment: à La Tour-de-Trême (Bulle)];
Büttiker, Tamara, de Pfaffnau, à Schönenwerd, membre du comité, avec signature collective à deux;
Giani, Leonardo Vittorio Piero, ressortissant italien, à Châtelaine (Vernier), membre du comité, avec signature collective à deux [précédemment: à Bellevue];
Ratano, Gabriel, de Konolfingen, à Kelsterbach (DE), membre du comité, avec signature collective à deux [précédemment: à Yverdon-les-Bains];
Zweifel, Nina, de Glarus, à Bülach, membre du comité, avec signature collective à deux [précédemment: à Schleinikon].
Numéro de publication: HR02-1005153551, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss e-Sports Federation, précédemment à Zürich, CHE-331.548.198, association (No. FOSC 169 du 01.09.2017, Publ. 3727597).
Modification des statuts:
22.08.2020.
Nouveau siège:
Bern.
Nouvelle adresse:
Poststrasse 15-21, 3011 Bern.
Nouveau but:
Les buts de l'association sont: a) de prendre en considération tous les acteurs de l'e-Sports en Suisse peu importe leur région linguistique;
b) de professionnaliser l'e-Sports en Suisse;
c) de promouvoir l'e-Sports et le Gaming et les faire connaître par la population Suisse;
d) la sauvegarde des intérêts de tous les membres;
e) aider à la coopération entre les événements existants et la promotion de nouveaux événements e-Sports et dans le domaine du Gaming;
f) d'organiser des événements e-Sports (ex. championnats, coupes, qualifications) ou supporter des organisations qui organisent celles-ci;
g) d'adapter ou définir, et renforcer les règlements et les régulations pour l'e-Sports;
h) de faire reconnaître l'e-Sports comme un sport.
Nouvelles ressources:
Moyens: Cotisations des membres [précédemment: Mittel: Jahresbeiträge.]. [biffé: Mitgliederbeiträge, Einnahmen aus der Teilnahme von Nationalteams an Weltmeisterschaften und ähnlichen Wettbewerben, Erträge aus der Verwertung medialer Rechte, Erträge aus der Vermarktung von Nationalteams, Wettbewerben, etc., verschiedene Subventionen und Zuwendungen, statutarische und reglementarische Gebühren, sonstige Einnahmen.].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kögler, Vinzenz, ressortissant autrichien, à Zürich, président du comité, avec signature collective à deux;
Mayencourt, Boris, de Fully, à Troistorrents, vice-président du comité, avec signature collective à deux;
Burri, Pascal, de Schwarzenburg, à Aarwangen, membre du comité, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Baumann, Jon, de Oberdiessbach, à Aarwangen, membre du comité, avec signature collective à deux;
Beaud, Yann, de Haut-Intyamon, à La Tour-de-Trême (Bulle), membre du comité, avec signature collective à deux;
Hanafi, Asif Hasan, de Maur, à Maur, membre du comité, avec signature collective à deux;
Ratano, Gabriel, de Konolfingen, à Yverdon-les-Bains, membre du comité, avec signature collective à deux;
Schlosser, Cédric, de Basel, à Kirchlindach, membre du comité, caissier, avec signature collective à deux.