Daniel Bazzell
domicilié à Lachen, de Scuol Mandats actifs: Mooswies GmbH, Danco SA, Niederurnen et plus Connecté à: Pascal Bazzell, Pascal Bazzell, Pascal Bazzell et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Bazzell" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Bazzell".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Bazzell" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Bazzell".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniel Bazzell
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniel Bazzell
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Fourniture de services informatiques
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Daniel Bazzell
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniel Bazzell
Numéro de publication: HR02-1005923114, Registre du commerce Schwyz, (130)
Mooswies GmbH, in Schübelbach, CHE-115.941.797, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2010, S.13, Publ. 5797842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diserens, Lucie, von Reichenburg und Savigny, in Lachen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Immo Investment GmbH (CHE-100.950.801), in Schübelbach, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bazzell, Daniel, von Scuol, in Lachen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005899837, Registre du commerce Glaris
Danco SA, Niederurnen, in Glarus Nord, CHE-100.807.279, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188512).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bazzell, Daniel, von Scuol, in Lachen SZ (Lachen), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Bazzell, Daniel Claude, von Zürich, in Buttikon SZ (Schübelbach), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bazzell, Pascal, von Zürich, in Buttikon SZ (Schübelbach), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005895396, Registre du commerce Schwyz, (130)
Immo Investment GmbH, bisher in Glarus, CHE-100.950.801, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 23.08.2012, Publ. 6820326).
Statutenänderung:
20.11.2023.
Sitz neu:
Schübelbach.
Domizil neu:
Kantonsstrasse 1, 8863 Buttikon SZ.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bazzell, Daniel, von Scuol, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Zürich und Sent, in Schübelbach];
Bazzell, Pascal, von Zürich, in Schübelbach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Zürich und Sent];
Schmidt-Bazzell, Fabienne, von Zürich, in Schübelbach, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Bürki-Bazzell, Fabienne, von Zürich, Sent und Unterlangenegg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung].