Dimitrios Batsilas
domicilié à Niederbipp, de Zollikon Mandats actifs: JF Immobilien GmbH Connecté à: Nikoletta Brigitta Bedo, Nikolaos Batsilas Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dimitrios Batsilas" à jour.Vous suivez maintenant "Dimitrios Batsilas".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dimitrios Batsilas" à jour.Vous suivez maintenant "Dimitrios Batsilas".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dimitrios Batsilas
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dimitrios Batsilas
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Dimitrios Batsilas
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dimitrios Batsilas
Numéro de publication: HR02-1005524814, Registre du commerce Berne, (36)
JF Immobilien GmbH, in Niederbipp, CHE-295.979.301, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2018, Publ. 4055305).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Batsilas, Nikolaos, von Aesch (BL), in Laufen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 59 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Niederbipp, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Batsilas, Dimitrios, von Zollikon, in Niederbipp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 59 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zollikerberg (Zollikon), mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bedo, Nikoletta Brigitta, ungarische Staatsangehörige, in Niederbipp, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004573708, Registre du commerce Berne, (36)
Keramosa Group Batsilas & Co., in Niederbipp, CHE-143.249.620, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2017, Publ. 3759163).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Batsilas, Dimitrios, von Zollikon, in Zollikerberg (Zollikon), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4055305, Registre du commerce Berne, (36)
JF Immobilien GmbH, in Niederbipp, CHE-295.979.301, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2017, Publ. 3903829).
Statutenänderung:
08.02.2018.
Stammkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 40'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Batsilas, Nikolaos, von Aesch (BL), in Niederbipp, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Batsilas, Dimitrios, von Zollikon, in Zollikerberg (Zollikon), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].