Konrad Bächler
domicilié à Unterägeri, de Mörschwil Mandats actifs: Kopanyo AG Connecté à: Carolyn Susan Bächler-Schenk Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Konrad Bächler" à jour.Vous suivez maintenant "Konrad Bächler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Konrad Bächler" à jour.Vous suivez maintenant "Konrad Bächler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Konrad Bächler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Konrad Bächler
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Konrad Bächler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Konrad Bächler
Numéro de publication: 4223335, Registre du commerce Zoug, (170)
Kopanyo AG, in Baar, CHE-345.114.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2015, Publ. 2552883).
Statutenänderung:
03.05.2018.
Sitz neu:
Unterägeri.
Domizil neu:
c/o Carolyn Bächler-Schenk, Schönwart 19, 6314 Unterägeri.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächler-Schenk, Carolyn Susan, von Mörschwil, in Unterägeri, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar];
Bächler, Konrad, von Mörschwil, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar].
Numéro de publication: 2596065, Registre du commerce Zoug, (170)
Tensid AG, in Baar, CHE-105.635.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2010, S. 19, Publ. 5909398).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächler-Schenk, Carolyn, deutsche Staatsangehörige, in Baar, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Bächler, Konrad, von Mörschwil, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trabelsi, Sascha, von Dietikon, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weick, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schneider, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2552883, Registre du commerce Zoug, (170)
Kopanyo AG (Kopanyo Ltd) (Kopanyo SA) , in Baar, CHE-345.114.110, c/o Carolyn Bächler-Schenk, Bahnhofstrasse 14, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.11.2015.
Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken oder Liegenschaften in der Schweiz und im Ausland und von Finanzanlagen aller Art, sowie Herstellung, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von geistigem Eigentum;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Grundstück GS Nrn. 90366, 90374, 90375 und 90376, Grundbuch Baar, und die übertragbaren Benützungsrechte an drei Autoabstellplätzen zu Lasten GS Nr. 4172, Grundbuch Baar (D.2011/000224 vo 01. April 2011, Autoabstellplätze Nrn. 1-3), zum Preis von höchstens CHF 1'420'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 27.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bächler-Schenk, Carolyn Susan, von Mörschwil, in Baar, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächler, Konrad, von Mörschwil, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.