Sinan Avsar
domicilié à Interlaken, de Turquie Mandats actifs: Avsar Gastro GmbH Connecté à: Fatma Avsar-Oezturk Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sinan Avsar" à jour.Vous suivez maintenant "Sinan Avsar".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sinan Avsar" à jour.Vous suivez maintenant "Sinan Avsar".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Sinan Avsar
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Sinan Avsar
Exploiter des etablissement de restauration
Exploiter des etablissement de restauration
Personnes privées avec le nom Sinan Avsar
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Sinan Avsar
Numéro de publication: HR02-1005782648, Registre du commerce Berne, (36)
Bruno's Pizza Kurier GmbH, in Interlaken, CHE-112.978.120, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004784981).
Statutenänderung:
12.05.2023.
Firma neu:
Immo Avsar GmbH.
Domizil neu:
Harderstrasse 54, 3800 Interlaken.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung und den Verkauf von Immobilien sowie Beratungen in diesen Bereichen. Zudem Import/Export sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Irmaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Avsar, Sinan, türkischer Staatsangehöriger, in Interlaken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avsar, Siyabend, von Interlaken, in Interlaken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numéro de publication: HR02-1004508448, Registre du commerce Berne, (36)
Bruno's Pizza Kurier GmbH, in Interlaken, CHE-112.978.120, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2011, Publ. 6386580).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arslan, Ramazan, türkischer Staatsangehöriger, in Interlaken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avsar, Sinan, türkischer Staatsangehöriger, in Interlaken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Numéro de publication: 6387202, Registre du commerce Berne, (36)
Avsar Gastro GmbH, in Köniz, CH-036.4.049.154-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2010, S. 3, Publ. 5916054).
Statutenänderung:
13.10.2011.
Sitz neu:
Interlaken.
Domizil neu:
Rugenparkstrasse 6, 3800 Interlaken.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avsar, Fatma, türkische Staatsangehörige, in Interlaken, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Ostermundigen];
Avsar, Sinan, türkischer Staatsangehöriger, in Interlaken, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ostermundigen].