Louis Arnold
domicilié à Zofingen, de Unterschächen Mandats actifs: SWISSLOXX AG Connecté à: Walter Müller, Andreas Arnold Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Louis Arnold" à jour.Vous suivez maintenant "Louis Arnold".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Louis Arnold" à jour.Vous suivez maintenant "Louis Arnold".
|
|
Louis Arnold
domicilié à Arth, de Bürglen (UR) Mandats actifs: UBS Switzerland AG Connecté à: Marcel Sieber, Corina Christiane Regula Jucker, Thomas Hofstetter et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Louis Arnold" à jour.Vous suivez maintenant "Louis Arnold".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Louis Arnold" à jour.Vous suivez maintenant "Louis Arnold".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Louis Arnold
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Louis Arnold
Commerce avec machines
Exploitation des banques et instituts de crédits
Commerce avec machines
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Louis Arnold
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Louis Arnold
Numéro de publication: HR02-1006128304, Registre du commerce Argovie, (400)
A&A construction GmbH, in Menziken, CHE-139.936.108, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2023, Publ. 1005874196).
Statutenänderung:
28.06.2024. 19.08.2024.
Sitz neu:
Reinach (AG).
Domizil neu:
Aarauerstrasse 70, 5734 Reinach AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Louis, von Unterschächen, in Menziken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manz, Franz, österreichischer Staatsangehöriger, in Lotzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR01-1005874196, Registre du commerce Argovie, (400)
A&A construction GmbH, in Menziken, CHE-139.936.108, Langmattstrasse 13, 5737 Menziken, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.09.2023. 24.10.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Baumeisterarbeiten und die Erstellung von Rohbauten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garan-tien stellen und andere Sicherheiten insbesondere für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben, Immobilien errichten, erwerben, belasten, verwalten, vermieten und verkaufen sowie Immaterialgüter-rechte und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen und Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen und damit dessen Verwirklichung förderlich sein könnten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich durch Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Gründers vom 29.09.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Arnold, Louis, von Unterschächen, in Menziken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2663475, Registre du commerce Zurich, (20)
SWISSLOXX AG, in Dietikon, CHE-423.472.903, Riedstrasse 6, 8953 Dietikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.02.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den weltweiten Handel von technischen Produkten aller Art, die Erbringung von Dienstleistungen im technischen Bereich, insbesondere Beratungen und Schulungen, sowie den Erwerb, die Verwertung und die Verwaltung von Patenten, Marken und anderen Immaterialgüterrechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.02.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Arnold, Andreas, von Unterschächen, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Arnold, Louis, von Unterschächen, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.