Janine Monique Arnold
domicilié à Zürich, de Simplon Mandats actifs: neon tree GmbH Connecté à: Sibylle Bernadette Meier Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Janine Monique Arnold" à jour.Vous suivez maintenant "Janine Monique Arnold".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Janine Monique Arnold" à jour.Vous suivez maintenant "Janine Monique Arnold".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Janine Monique Arnold
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Janine Monique Arnold
Organisateur de salons, d’expositions et de congrès
Organisateur de salons, d’expositions et de congrès
Personnes privées avec le nom Janine Monique Arnold
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Janine Monique Arnold
Numéro de publication: HR02-1005054361, Registre du commerce Zurich, (20)
neon tree GmbH, in Zürich, CHE-359.829.942, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2017, Publ. 3751737).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Janine Monique, von Simplon, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Sibylle Bernadette, von Tägerig, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005045135, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Hilfe für Kinder, in Urdorf, CHE-107.489.714, Stiftung (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2019, Publ. 1004790407). Mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 30. April 2020 wurde das Mandat von Goran Studen als interimistisch eingesetzter Stiftungsrat gemäss Verfügung vom 12. Dezember 2012 beendet und den eingetragenen Mitgliedern des Stiftungsrates die Kollektivunterschrift zu zweien erteilt. [bisher: Mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 12.12.2012 wurde der Stiftungsrat suspendiert, die bestehenden Unterschriften gelöscht und Goran Studen als interimistischer Stiftungsrat mit Einzelunterschrift eingesetzt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Janine Monique, von Simplon, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattmann, Urs, von Luzern, in Dielsdorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Geissbühler, Walter, von Zürich, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Urdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gubser, Stefan, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Minder, Dr. Remo, von Auswil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Studen, Dr. Goran, niederländischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4440573, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Hilfe für Kinder, in Zürich, CHE-107.489.714, Stiftung (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2017, Publ. 3866787).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Janine Monique, von Simplon, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.