Ulrich Arm
domicilié à Burgdorf, de Burgdorf et Langnau im Emmental Mandats actifs: Trägerverein Wohnpark Buchegg Burgdorf, Stiftung Schloss Burgdorf et plus Connecté à: Peter Gfeller, Andrea Probst, Peter Hofer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ulrich Arm" à jour.Vous suivez maintenant "Ulrich Arm".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ulrich Arm" à jour.Vous suivez maintenant "Ulrich Arm".
|
|
Ulrich Arm
domicilié à Langnau im Emmental, de Rüderswil Mandats actifs: Markus Stegmann Bestattungsdienst GmbH, hARMony Ursula Arm Connecté à: Ursula Arm, Ursula Arm Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ulrich Arm" à jour.Vous suivez maintenant "Ulrich Arm".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ulrich Arm" à jour.Vous suivez maintenant "Ulrich Arm".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ulrich Arm
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ulrich Arm
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Associations religieuses, politiques ou laïques
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Viabilisation de terrains
Pompes funèbres
Exploiter des etablissement de restauration
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Associations religieuses, politiques ou laïques
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Viabilisation de terrains
Pompes funèbres
Exploiter des etablissement de restauration
Personnes privées avec le nom Ulrich Arm
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ulrich Arm
Numéro de publication: HR02-1005352945, Registre du commerce Berne, (36)
Markus Stegmann Bestattungsdienst GmbH, in Langnau im Emmental, CHE-105.673.810, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005172803).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli Beteiligungen AG Beromünster (CHE-102.229.554), in Beromünster, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Egli, Andreas, von Nebikon, in Beromünster, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arm, Ulrich, von Rüderswil, in Langnau im Emmental, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Arm, Ursula, von Rüderswil, in Langnau im Emmental, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005172803, Registre du commerce Berne, (36)
Markus Stegmann Bestattungsdienst GmbH, in Langnau im Emmental, CHE-105.673.810, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2009, S.5, Publ. 5273978).
Statutenänderung:
29.04.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Bestattungsdienstes und Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Todesfällen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Ferner kann Sie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 25.10.2000 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlagevertrag vom 25.10.2000 und Bilanz per 30.06.2000: von der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma "Markus Stegmann, Bestattungsdienst", in Langnau im Emmental, Aktiven von CHF 41'026.09 und Passiven von CHF 16'194.82 zum Preis von CHF 24'831.27, wovon CHF 20'000 auf das Stammkapital angerechnet werden und dem Sacheinleger CHF 4'831.27 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stegmann, Markus Roland, von Thun, in Langnau im Emmental, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Stegmann-Wälti, Christine, von Thun, in Langnau im Emmental, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arm, Ulrich, von Rüderswil, in Langnau im Emmental, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Arm, Ursula, von Rüderswil, in Langnau im Emmental, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Egli Beteiligungen AG Beromünster (CHE-102.229.554), in Beromünster, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Egli, Andreas, von Nebikon, in Beromünster, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4222973, Registre du commerce Berne, (36)
Hotel Orchidee AG, in Burgdorf, CHE-220.619.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2013, Publ. 1093207).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fankhauser-Jost, Anna Barbara genannt Barbara, von Wynigen und Trub, in Langnau im Emmental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arm, Ulrich genannt Ueli, von Langnau im Emmental, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ducommun, Peter Marcel, von Le Locle, in Wiggiswil, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bähler, Beat, von Buchholterberg, in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.