Daniela Antoni
domicilié à Thalwil, de Allemagne Mandats actifs: Siemens Healthineers International AG Connecté à: Fabian Anderegg, Patrik Unternährer, Jan Philipp Gelzer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniela Antoni" à jour.Vous suivez maintenant "Daniela Antoni".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniela Antoni" à jour.Vous suivez maintenant "Daniela Antoni".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniela Antoni
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniela Antoni
Commerce de biens de consommation
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom Daniela Antoni
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniela Antoni
Numéro de publication: HR02-1006134331, Registre du commerce Zoug
Siemens Healthineers International AG, in Steinhausen, CHE-105.742.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2024, Publ. 1006024513).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clark, Timothy John, britischer Staatsangehöriger, in Great Shefford (UK), Prokurist, mit Einzelprokura;
Antoni, Daniela, deutsche Staatsangehörige, in Thalwil, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schoenahl, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Giebenach, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Popp, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005513946, Registre du commerce Zoug, (170)
Siemens Healthineers International AG, in Steinhausen, CHE-105.742.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2022, Publ. 1005500497).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Siemens Healthcare AG, in Zürich (CHE-269.876.581), gemäss Fusionsvertrag vom 13.06.2022 und Bilanz per 30.04.2022. Aktiven von CHF 129'596'291.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 112'977'365.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antoni, Daniela, deutsche Staatsangehörige, in Thalwil, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dvoracek, Peter, von Greifensee, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fortmann, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Mettmenstetten, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gelzer, Jan Philipp, von Schaffhausen, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Krokowski, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lang, Andreas, von Oetwil an der Limmat, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schoenahl, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Giebenach, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wild, Michael, von Holderbank (AG), in Herzogenbuchsee, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zwick, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Hedingen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005265047, Registre du commerce Zurich, (20)
Siemens Healthcare AG, in Zürich, CHE-269.876.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2020, Publ. 1004880885).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bichler, Maria, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wildi, Thomas, von Reinach AG, in Niederrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antoni, Daniela, deutsche Staatsangehörige, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fortmann, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krokowski, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwick, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Hedingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil].