Hans Rudolf Aggeler
domicilié à St. Margarethen TG, de Mels Mandats actifs: Molki Meiringen AG, Grundegg Immobilien AG et plus Connecté à: Salome Aggeler, Karl Anton Frei, Anna Frei et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Rudolf Aggeler" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Rudolf Aggeler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Rudolf Aggeler" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Rudolf Aggeler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans Rudolf Aggeler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans Rudolf Aggeler
Production des comestibles
Achat & vente de biens immobiliers propres
Associations et fédérations
Exploitation des autres institutions financières
Etudes techniques, physiques et chimiques
Services fiduciaires
Production des comestibles
Achat & vente de biens immobiliers propres
Associations et fédérations
Exploitation des autres institutions financières
Etudes techniques, physiques et chimiques
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Hans Rudolf Aggeler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans Rudolf Aggeler
Numéro de publication: HR02-1006071149, Registre du commerce Berne, (36)
Molki Meiringen AG, in Meiringen, CHE-110.105.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2024, Publ. 1005949600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei Aggeler, Gabriela, von Mels, in St. Margarethen TG (Münchwilen (TG)), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuper, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Meiringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aggeler, Hans Rudolf, von Mels, in St. Margarethen TG (Münchwilen (TG)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005949600, Registre du commerce Berne, (36)
Molki Meiringen AG, in Meiringen, CHE-110.105.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2011, S.0, Publ. 6341268).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschümperlin, Benno, von Schwyz, in Meiringen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Tschümperlin, Maria Elisabeth, von Schwyz, in Meiringen, Mitglied, Sekretärin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei Aggeler, Gabriela, von Mels, in St. Margarethen TG (Münchwilen (TG)), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aggeler, Salome, von Mels, in Luzern, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aggeler, Hans Rudolf, von Mels, in St. Margarethen TG (Münchwilen (TG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuper, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Meiringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005708738, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Grundegg Immobilien AG, in Münchwilen (TG), CHE-329.604.485, Friedenstrasse 10, 9543 St. Margarethen TG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.03.2023. 16.03.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausübung von Tätigkeiten einer Immobiliengesellschaft, wie Erwerb, Veräusserung, Finanzierung und Verwaltung von Immobilien, sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Aggeler, Hans Rudolf, von Mels, in St. Margarethen TG (Münchwilen (TG)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Anna, von Ehrendingen, in St. Margarethen TG (Münchwilen (TG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Karl Anton, von Ehrendingen, in St. Margarethen TG (Münchwilen (TG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Roland, von Ehrendingen, in Bronschhofen (Wil (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.