Pascal Abbet
domicilié à Lausanne, de Val de Bagnes Connecté à: Laurent Ducrest, Serge Boschung, Pierre Aimé Oberson et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pascal Abbet" à jour.Vous suivez maintenant "Pascal Abbet".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pascal Abbet" à jour.Vous suivez maintenant "Pascal Abbet".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Pascal Abbet
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Pascal Abbet
Fabrication d’autres appareils électriques
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Extraction et approvisionnement en gaz
Fabrication d’autres appareils électriques
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Extraction et approvisionnement en gaz
Personnes privées avec le nom Pascal Abbet
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Pascal Abbet
Numéro de publication: HR02-1004949842, Registre du commerce Valais, (621)
Tribal Cabane SNC, à Martigny, CHE-449.869.550, société en nom collectif (No. FOSC 124 du 30.06.2020, Publ. 1004924570).
Inscription ou modification de personne(s):
Abbet, Pascal, de Vollèges, à Vernayaz, avec signature individuelle [précédemment: associé, avec signature individuelle].
Numéro de publication: HR01-1004924570, Registre du commerce Valais, (621)
Tribal Cabane SNC, à Martigny, CHE-449.869.550, Rue Marc Morand 16a, 1920 Martigny, société en nom collectif (Nouvelle inscription).
Autre adresse:
Le Cergneux 19, 1923 Les Marécottes.
Début:
17.06.2020.
But:
réalisation de cabanes sculptées en branches tressées, de sculptures, de décoration et aménagements d'espaces extérieurs.
Personne(s) inscrite(s):
Abbet, Manu, de Vollèges, à Salvan, associé, avec signature individuelle;
Abbet, Pascal, de Vollèges, à Vernayaz, associé, avec signature individuelle;
Bertela', Alessandro, citoyen italien, à Martigny, associé, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 3252913, Registre du commerce Jura, (670)
Parc Eolien de Delémont SA, à Delémont, CHE-116.102.374, société anonyme (No. FOSC 200 du 16.10.2013, Publ. 1130883).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Abbet, Pascal, de Vollèges, à Vessy (Veyrier), vice-président, avec signature collective à deux sauf avec Patrick Boéro;
Zanini, Claudio, de Chiasso, à Melide, administrateur-délégué, avec signature collective à deux sauf avec Roland Eichenberger;
Boéro, Patrick Roger Marcel, ressortissant français, à Thoiry (FR), membre, avec signature collective à deux sauf avec Pascal Abbet;
Eichenberger, Roland, de Beinwil am See, à Morbio Inferiore, membre, avec signature collective à deux sauf avec Claudio Zanini.
Inscription ou modification de personne(s):
Macchi-Berdat, Murielle, de Courchapoix, à Delémont, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Friedli, David, de Seeberg, à Carouge GE, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Gautier, Pierre André, de Genève, à Genève, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.