Stefan ab Egg
domicilié à Magden, de Arth Mandats actifs: Compass Consulting GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan ab Egg" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan ab Egg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan ab Egg" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan ab Egg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stefan ab Egg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stefan ab Egg
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Stefan ab Egg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stefan ab Egg
Numéro de publication: 4164455, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Compass Consulting GmbH, in Allschwil, CHE-109.395.194, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2016, Publ. 2999295).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebischer, Daniel, von Heitenried, in Allschwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ab Egg, Stefan, von Arth, in Magden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 2999295, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Compass Consulting GmbH, in Allschwil, CHE-109.395.194, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2012, Publ. 6799016).
Statutenänderung:
27.07.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung sowie den Handel, Import, Export sowie das Vermieten und Verchartern von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke, Urheberrechte, Lizenzen, Marken, Patente, Wertschriften und Edelmetalle erwerben, halten, verwalten und veräussern, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ab Egg, Stefan, von Arth, in Magden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Aebischer, Daniel, von Heitenried, in Allschwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 6799016, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Compass Consulting GmbH, bisher in Magden, CH-280.4.005.063-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2009, S. 1, Publ. 5187462).
Gründungsstatuten:
23.06.2009.
Statutenänderung:
30.07.2012.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Compass Consulting Sarl) (Compass Consulting llc).
Sitz neu:
Allschwil.
Domizil neu:
Dürrenmattweg 85, 4123 Allschwil.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ab Egg, Stefan, von Arth, in Magden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebischer, Daniel, von Heitenried, in Allschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.