Renseignements sur Zulauf AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Zulauf AG
- Zulauf AG à Schinznach Dorf est une Société anonyme du domaine «Agriculture (diverse)». Zulauf AG est actif.
- La direction de l’entreprise Zulauf AG qui a été fondée le 18.03.1933, se compose de 3 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 18.06.2015.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Zulauf AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Giuseppe Giglio,
Johannes Paul Zulauf,
Christian Samuel Zulauf
les plus récents personnes habilitée à signer
Giuseppe Giglio,
Johannes Paul Zulauf,
Christian Samuel Zulauf
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.03.1933
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Schinznach
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.906.067-0
IDE/TVA
CHE-100.325.833
Secteur
Agriculture (diverse)
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Baumschulgärtnerei; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
MeiTreu und Partner AG | Eggenwil | 18.06.2015 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Budliger Treuhand AG | Zürich | <2004 | 17.06.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Zulauf Hermann AG, Baumschule
- Baumschule Zulauf AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Zulauf AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2214587, Registre du commerce Argovie, (400)
Zulauf AG, in Schinznach, CHE-100.325.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.18 vom 28.01.2014, Publ. 1310833).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Budliger Treuhand AG ( CHE-103.622.262), in Zürich, Revisionsstelle und Irniger, Stefan, von Niederrohrdorf, in Hausen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zulauf, Johannes, von Schinznach, in Biberstein, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, MeiTreu und Partner AG ( CHE-115.211.902), in Eggenwil, Revisionsstelle und Giglio, Giuseppe, von Basel und Luzern, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1310833, Registre du commerce Argovie, (400)
Zulauf AG, in Schinznach-Dorf, CHE-100.325.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2013, Publ. 7012674).
Sitz neu:
Schinznach. Gemeindefusion vom 01.01.2014.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zulauf, Johannes, von Schinznach, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schinznach-Dorf];
Zulauf, Christian Samuel, von Schinznach, in Auenstein, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schinznach-Dorf].
Numéro de publication: 7012674, Registre du commerce Argovie, (400)
Zulauf AG, in Schinznach-Dorf, CHE-100.325.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2009, S. 3, Publ. 4886054).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkenbach, Markus, von Oberentfelden, in Lupfig, mit Einzelprokura.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.