Adresse
c/o Bendicht Hauswirth
Mattenstrasse 98
3780 Gstaad
Renseignements sur Zückerli Wispile AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Zückerli Wispile AG
- Zückerli Wispile AG avec son siège à Gstaad est une Société anonyme du domaine «Autres services de réservation». Zückerli Wispile AG est actif.
- L’entreprise a été fondée en 08.12.2004 et a 5 personnes à la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 27.06.2022, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise Zückerli Wispile AG est inscrite sous l’IDI CHE-112.136.523.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Reto Burri,
Arnold Hauswirth,
Bendicht Hauswirth-Röthlisberger,
Christof Jost Huber,
Daniel von Siebenthal
les plus récents personnes habilitée à signer
Reto Burri,
Arnold Hauswirth,
Bendicht Hauswirth-Röthlisberger
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.12.2004
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Saanen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.016.880-6
IDE/TVA
CHE-112.136.523
Secteur
Autres services de réservation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Transport- und Beförderungsanlagen sowie Tourismusaktivitäten und Handel mit Liegenschaften. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften erwerben oder weiterveräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KMU-Revisionen AG | Bern | 09.12.2014 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dr. oec. H.P. Bieri Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatung AG Thun | Thun | 14.12.2004 | 08.12.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Zückerli Wispile AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005504986, Registre du commerce Berne, (36)
Zückerli Wispile AG, in Saanen, CHE-112.136.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971665).
Domizil neu:
c/o Bendicht Hauswirth, Mattenstrasse 98, 3780 Gstaad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Grünigen, Johann Peter, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Reto, von Boltigen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004971665, Registre du commerce Berne, (36)
Zückerli Wispile AG, in Saanen, CHE-112.136.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2014, S.0, Publ. 1868339).
Domizil neu:
c/o Johann Peter von Grünigen, Promenade 20, 3780 Gstaad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri-Brand, Arnold, von Boltigen, in Lauenen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand-Ellenberger, Heinz, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kübli-Kaufmann, Hansruedi, von Gsteig, in Gsteig, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauswirth, Bendicht, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hauswirth, Arnold, von Saanen, in Saanen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Hauswirth-Brand, Arnold, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
von Grünigen, Johann Peter, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Grünigen-Trainiti, Johann Peter, Mitglied + Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Christof Jost, von Luzern, in Gsteig b. Gstaad (Gsteig), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Siebenthal, Daniel, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1868339, Registre du commerce Berne, (36)
Zückerli Wispile AG, in Saanen, CHE-112.136.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2005, S. 3, Publ. 2622662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. oec. H.P. Bieri Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatung AG Thun, in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KMU-Revisionen AG Thun (CHE-460.709.133), in Thun, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.