Renseignements sur Zingerle Group Schweiz GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Zingerle Group Schweiz GmbH
- Zingerle Group Schweiz GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Commerce de biens de consommation. Le siège social se trouve à Reichenburg.
- La direction de l’entreprise Zingerle Group Schweiz GmbH est composée de 3 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 18.02.2000.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 13.01.2023.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SZ est le suivant: CHE-105.427.375.
- Il y a 6 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Century Cars GmbH, Zweigniederlassung Reichenburg, Edelweiss Gartenbau GmbH, Eurotechnik Schweiz GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.02.2000
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Reichenburg
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-320.4.047.644-8
IDE/TVA
CHE-105.427.375
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Eventzubehör, Präsentationssystemen, Zelte aller Art, Überdachungen, Innenausstattungen wie Mobiliar und Dekorationsprodukte, Werbeartikel wie Displays, Theken, Fahnen und Transparente für den Innen- und Aussenbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Ecotrade Group GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Zingerle Group Schweiz GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005651621, Registre du commerce Schwyz, (130)
Ecotrade Group GmbH, in Reichenburg, CHE-105.427.375, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047657).
Statutenänderung:
05.01.2023.
Firma neu:
Zingerle Group Schweiz GmbH.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgt in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht (z. B. E-Mail). [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuppiger, Rolf, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 450 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Maron, Siegfried, von Rottenschwil, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zuppiger, Eva, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ZINGERLE SPA (Register-Nr. 01533450217), in Naz-Sciaves (IT), Gesellschafterin, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zingerle, Stefan, italienischer Staatsangehöriger, in Brixen (IT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Strauch, Martin Rudolf, von Basel, in Muttenz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005047657, Registre du commerce Schwyz, (130)
Ecotrade Group GmbH, in Reichenburg, CHE-105.427.375, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2018, Publ. 1004519796).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetsch, Niklaus, von Grabs, in Winterthur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuppiger, Rolf, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 450 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1004519796, Registre du commerce Schwyz, (130)
Ecotrade Group GmbH, in Reichenburg, CHE-105.427.375, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2013, Publ. 1059241).
Statutenänderung:
16.11.2018. 05.12.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Eventzubehör, Präsentationssystemen, Zelte aller Art, Überdachungen, Innenausstattungen wie Mobiliar und Dekorationsprodukte, Werbeartikel wie Displays, Theken, Fahnen und Transparente für den Innen- und Aussenbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuppiger, Rolf, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00];
Maron, Siegfried, von Rottenschwil, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vetsch, Niklaus, von Grabs, in Winterthur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Zuppiger, Eva, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.