Renseignements sur Zentrums-Immobilien AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Zentrums-Immobilien AG
- Zentrums-Immobilien AG à Brügg BE est une Société anonyme du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». Zentrums-Immobilien AG est actif.
- La direction se compose de 5 personnes. L'entreprise a été fondée le 22.07.1943.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 26.10.2020. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Zentrums-Immobilien AG.
- Exactement à cette adresse il existe 14 autres entreprises actives. Cela comprend: AP-InTec Sàrl, ASC Continental AG, Autotek Brügg Sàrl.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Katharina Röntgen,
Isabelle Giangiordano-Christen,
Nicolas Weyermann,
Elisabeth Ruth Christen,
Adrian Christen
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.07.1943
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Brügg
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.3.000.430-9
IDE/TVA
CHE-107.171.519
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, die Verwaltung, die Vermietung, die Erstellung und den Verkauf von Liegenschaften sowie die Ausführung von Generalunternehmermandaten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Revistag Treuhand AG | Biel/Bienne | 14.01.2009 | 27.07.2011 | |
Royal Dreirad-Manufaktur AG | Brügg | 25.02.2008 | 13.01.2009 | |
CCT Castagna & Castagna Treuhand | Biel/Bienne | <2004 | 24.02.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Drogerie Christen AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Zentrums-Immobilien AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005007708, Registre du commerce Berne, (36)
Zentrums-Immobilien AG, in Brügg, CHE-107.171.519, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2015, S.0, Publ. 2477565).
Domizil neu:
Industriestrasse 37a, 2555 Brügg BE.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stämpfli-Christen, Vreni, von Bolligen, in Breilles (Barberêche), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Elisabeth Ruth, von Madiswil, in Thun, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Leimiswil, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Christen, Adrian, von Madiswil, in Sigriswil, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Leimiswil, in Tüscherz-Alfermée (Twann-Tüscherz), Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Röntgen, Katharina, von Madiswil, in Leverkusen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Giangiordano-Christen, Isabelle, von Madiswil, in Evilard, mit Einzelunterschrift;
Weyermann, Nicolas, von Wynigen, in Brügg BE (Brügg), mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2477565, Registre du commerce Berne, (36)
Zentrums-Immobilien AG, in Lyss, CHE-107.171.519, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2011, Publ. 6276358).
Statutenänderung:
26.10.2015.
Sitz neu:
Brügg.
Domizil neu:
Bernstrasse 10, 2555 Brügg bei Biel.
Numéro de publication: 6276358, Registre du commerce Berne, (36)
Zentrums-Immobilien AG, in Lyss, CH-073.3.000.430-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2009, S. 5, Publ. 5369226).
Domizil neu:
Werkstrasse 71, 3270 Lyss. Gemäss Erklärung vom 26.08.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revistag Treuhand AG (CH-073.3.006.056-8), in Nidau, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.