Adresse
Via Municipio 20
6825 Capolago
Renseignements sur Zelop SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Zelop SA
- Zelop SA a son siège social à Capolago et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Exploiter des etablissement de restauration».
- La direction de l’entreprise Zelop SA qui a été fondée le 18.10.1982, se compose de 2 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 07.06.2021.
- L'IDE déclaré est CHE-101.452.440.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.10.1982
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Mendrisio
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-514.3.002.691-9
IDE/TVA
CHE-101.452.440
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But (Langue d'origine)
L'assunzione e la gestione di esercizi pubblici.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaria Ceresio SA | Lugano | 28.04.2015 | 02.07.2015 | |
Fiduciaria Caverzasio SA in liquidazione | Lugano | 29.04.2011 | 27.04.2015 | |
Fiduciaria Caverzasio | Lugano | 29.07.2005 | 28.04.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Zelop SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005209219, Registre du commerce Tessin, (501)
Zelop SA, in Mendrisio, CHE-101.452.440, società anonima (Nr. FUSC 105 del 03.06.2021, Pubbl. 1005205726).
Statuti modificati:
10.05.2021.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante pubblicazione nel FUSC. [Con deliberazione dell'assemblea generale del 10.05.2021, gli statuti della società sono stati adeguati alla conversione per legge delle azioni al portatore in azioni nominative avvenuta in data 01.05.2021.] [radiati: In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative.]
Numéro de publication: HR02-1005205726, Registre du commerce Tessin, (501)
Zelop SA, in Mendrisio, CHE-101.452.440, società anonima (Nr. FUSC 39 del 25.02.2021, Pubbl. 1005110181).
Nuove azioni:
50 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 50 azioni al portatore da CHF 1'000.00]. In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative.
Numéro de publication: HR02-1005110181, Registre du commerce Tessin, (501)
Zelop SA, in Mendrisio, CHE-101.452.440, società anonima (Nr. FUSC 126 del 03.07.2015, p.0, Pubbl. 2248889).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Hatz, Alessandro, da Coira e Calfreisen, in Massagno, amministratore unico, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Vassalli, Andrea, da Riva San Vitale, in Riva San Vitale, presidente, con firma collettiva a due;
Vassalli Boffa, Verena, da Riva San Vitale, in Bioggio, membro, con firma collettiva a due.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.