Renseignements sur Zanella Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Zanella Holding AG
- Zanella Holding AG est actuellement actif et est dans le secteur Exploitation des sociétés de participation. Le siège social se trouve à Turtmann.
- La direction de l’entreprise Zanella Holding AG est composée de 3 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 29.06.2015.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce VS est le suivant: CHE-155.710.985.
- Exactement à cette adresse il existe 6 autres entreprises actives. Cela comprend: Matterhorn Mineralquellen AG, MT Mineralwasser Turtmann AG, Zanella Energie GmbH.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Patrick Zanella,
Bernard Celso Zanella,
Renato Alois Zanella
les plus récents personnes habilitée à signer
Patrick Zanella,
Bernard Celso Zanella,
Renato Alois Zanella
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.12.2014
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Turtmann-Unterems
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-600.3.016.028-5
IDE/TVA
CHE-155.710.985
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Halten und Verwalten von Beteiligungen. Kann im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Beteiligungen erwerben und halten sowie Grundstücke und Immobilien erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie zugunsten ihrer Tochtergesellschaften und anderen Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, Darlehen bzw. Garantien gewähren.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ritz und Partner Treuhand AG | Naters | 29.06.2015 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Quadis Revisionen GmbH | Leuk | 30.12.2014 | 28.06.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Zanella Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2235411, Registre du commerce Valais, (600)
Zanella Holding AG, in Turtmann-Unterems, CHE-155.710.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2014, Publ. 1908651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quadis Revisionen GmbH (CHE-485.142.969), in Susten (Leuk), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritz und Partner Treuhand AG (CHE-114.863.226), in Naters, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1908651, Registre du commerce Valais, (600)
Zanella Holding AG, in Turtmann-Unterems, CHE-155.710.985, Bochtenstrasse 22, 3946 Turtmann, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.12.2014.
Zweck:
Halten und Verwalten von Beteiligungen. Kann im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Beteiligungen erwerben und halten sowie Grundstücke und Immobilien erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie zugunsten ihrer Tochtergesellschaften und anderen Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, Darlehen bzw. Garantien gewähren.
Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 22.12.2014 250 Namenaktien à CHF 1'000.00 der Zanella Holz AG (CHE-107.020.292), in Turtmann-Unterems, wofür 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per Telefax oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Zanella, Bernard Celso, von Guttet-Feschel, in Siders (Sierre), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zanella, Patrick, von Turtmann-Unterems, in Siders (Sierre), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zanella, Renato Alois, von Guttet-Feschel, in Ormône (Savièse), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Quadis Revisionen GmbH (CHE-485.142.969), in Susten (Leuk), Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.