Renseignements sur Ynsentix Management GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ynsentix Management GmbH
- Ynsentix Management GmbH avec son siège à Steffisburg est actif. Ynsentix Management GmbH est active dans le domaine «Service concernant conseil aux entreprises».
- Ynsentix Management GmbH a été fondée le 27.07.2006.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 27.02.2017.
- L'IDE déclaré est CHE-113.040.392.
- À la même adresse comme Ynsentix Management GmbH il sont inscrits 5 autres entreprises actives Cela comprend: Oesch & Scheidegger GmbH, Swiss Franchising (Schweiz) AG, Tempro Personal GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.07.2006
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Steffisburg
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.4.017.789-4
IDE/TVA
CHE-113.040.392
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungen und Dienstleistungen in administrativen und betriebswirtschaftlichen Belangen bei Partnerunternehmen, im Aufbau und in der Entwicklung von Geschäftsmodellen und Vertriebssystemen, im Projektmanagement und im Projektcoaching sowie den Handel mit Waren aller Art. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Dernières notifications FOSC pour Ynsentix Management GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3371515, Registre du commerce Berne, (36)
Ynsentix Management GmbH, in Steffisburg, CHE-113.040.392, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2009, Publ. 5299972).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ynsentix Holding AG (CHE-112.041.348), in Steffisburg, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Ynsentix Holding AG (CH-092.3.016.796-8) ].
Numéro de publication: 5299972, Registre du commerce Berne, (36)
Ynsentix Management GmbH, in Steffisburg, CH-092.4.017.789-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2009, S. 6, Publ. 4955546).
Domizil neu:
Unterdorfstrasse 1, 3612 Steffisburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Svea (Schweiz) AG (CH-020.3.026.003-7), in Zürich, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumenthal, Rolf, von Bolligen und Eisten, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Schüpbach, Peter, von Bleiken bei Oberdiessbach, in Steffisburg, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Ynsentix Holding AG (CH-092.3.016.796-8) , in Steffisburg, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 4955546, Registre du commerce Berne, (36)
Ynsentix Management GmbH, in Steffisburg, CH-092.4.017.789-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2006, S. 3, Publ. 3493174).
Statutenänderung:
30.10.2008.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief, Telefax oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Streichung der Angabe des Liberierungsgrades des Stammkapitals, da nicht zur Eintragung gehörend.] [bisher: Liberierung Stammkapital: CHF 20'000.--.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Svea (Schweiz) AG (CH-020.3.026.003-7), in Zürich, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:Svea (Schweiz) AG, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Ynsentix Holding AG (CH-092.3.016.796-8) , in Steffisburg, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:Ynsentix Holding AG, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.